有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DIFB
株式会社 りゅうせき 役員の状況 (2018年3月期)
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)
(注)1.監査役の松原知之と山城達彦は、社外監査役である。
2.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入している。
執行役員は1名で、執行役員 石油販売本部業務担当部長 森田 哲也で構成されている。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
代表取締役 会長 | 金城 克也 | 1956年 2月3日生 | 1995年5月 2002年6月 2003年5月 2004年6月 2005年5月 2005年6月 2006年4月 2006年6月 2008年5月 2011年5月 2013年6月 2015年5月 2015年6月 | 当社入社 当社取締役管理部統括部長 当社取締役石油部統括部長 当社常務取締役兼石油部統括部長 当社取締役副社長 当社取締役副社長兼管理本部長 当社取締役副社長兼ITソリューション事業本部長 当社代表取締役社長 ㈱オートプラザ琉石代表取締役会長 ㈱りゅうせきビジネスサービス,、りゅうせき商事㈱、 ㈱りゅうせき建設、㈱りゅうせき低温流通、㈱日亜商事 代表取締役会長 当社代表取締役会長兼社長 東亜運輸㈱、㈱りゅうせきエネプロ、㈱りゅうせき ロジコム、㈱日亜商事 代表取締役会長(現) 当社代表取締役会長(現) | 2018年6月から1年 | - | |
代表取締役 社長 | 當銘 春夫 | 1963年 12月18日生 | 1986年4月 2004年6月 2005年6月 2007年4月 2010年4月 2011年6月 2013年6月 2015年5月 2015年6月 2017年3月 2018年3月 | 当社入社 当社執行役員管理部会計センター部長 当社取締役管理本部会計センター担当部長 当社取締役ITソリューション事業本部長兼 管理本部会計センター担当部長 当社取締役ITソリューション事業本部長兼 管理本部会計センター・資金センター統括部長 当社常務取締役兼管理本部長兼 ITソリューション事業本部長 当社代表取締役専務兼管理本部長兼 ITソリューション事業本部長 ㈱りゅうせき建設、りゅうせき商事㈱、㈱りゅうせき ビジネスサービス、、㈱オートプラザ琉石 代表取締役会長(現) 当社代表取締役社長(現) ㈱大門商事代表取締役会長 ㈱E.T.S代表取締役社長(現) | 2018年6月から1年 | - | |
専務取締役 | 石油販売 本部長 | 尚 諭 | 1963年 4月15日生 | 2007年3月 2010年4月 2011年6月 2012年4月 2013年6月 2015年6月 2017年6月 2018年5月 | 当社入社 当社事業開発本部新規事業担当部長 当社執行役員事業開発本部新規事業担当兼 不動産事業部長 当社執行役員石油販売本部統括部長 当社取締役石油販売本部長 当社常務取締役兼石油販売本部長 当社専務取締役兼石油販売本部長(現) ㈱りゅうせきエネルギー代表取締役会長(現) | 2018年6月から1年 | - |
常務取締役 | 管理本部長 | 上運天 清 | 1965年 4月6日生 | 1989年4月 2005年6月 2010年4月 2011年5月 2011年6月 2017年6月 2018年4月 2018年5月 | 当社入社 当社管理本部ネットワーク情報システム部長 当社執行役員管理本部経営戦略室長 当社執行役員ガス販売本部長 当社取締役ガス販売本部長 当社常務取締役兼管理本部長兼 ITソリューション事業本部長 当社常務取締役兼管理本部長(現) ㈱大門商事代表取締役会長(現) | 2018年6月から1年 | - |
取締役 | 産業エネルギー事業 本部長 | 根路銘 剛宏 | 1971年 6月2日生 | 1994年4月 2008年5月 2013年5月 2015年6月 2016年4月 2016年6月 | 当社入社 ㈱りゅうせきエネルギー取締役統括部長 当社管理本部経営戦略担当部長 当社執行役員管理本部経営戦略担当部長 当社執行役員産業エネルギ-事業本部副本部長兼 ガス担当部長 当社取締役産業エネルギー事業本部長(現) | 2018年6月から1年 | - |
取締役 | ガス販売 本部長 | 島袋 博文 | 1971年 1月19日生 | 1993年4月 2015年4月 2016年4月 2016年6月 2017年6月 | 当社入社 当社石油販売本部業務担当部長 当社石油販売本部統括部長 当社執行役員石油販売本部統括部長 当社取締役ガス販売本部長(現) | 2018年6月から1年 | - |
取締役 | 事業開発 本部長 | 名嘉村 裕子 | 1970年 1月14日生 | 1993年4月 2005年5月 2008年5月 2015年5月 2017年6月 2018年5月 | 当社入社 ㈱りゅうせきビジネスサービス執行役員営業部長 ㈱りゅうせきビジネスサービス取締役営業部長 ㈱りゅうせきビジネスサービス代表取締役社長 当社取締役 当社取締役事業開発本部長(現) | 2018年6月から1年 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
取締役 | 富原 加奈子 | 1956年 8月7日生 | 1980年4月 2003年6月 2005年6月 2008年4月 2011年6月 2014年5月 2014年6月 | 当社入社 当社取締役管理部統括部長兼秘書室長 当社取締役事業開発本部長 当社取締役事業開発本部長兼ホテル飲食事業部長 当社常務取締役兼事業開発本部長 りゅうせき商事㈱代表取締役社長(現) 当社取締役(現) | 2018年6月から1年 | - | |
取締役 | 崎山 嗣峰 | 1965年 2月20日生 | 1987年4月 2013年4月 2015年4月 2015年5月 2016年5月 2018年6月 | 当社入社 当社産業エネルギー事業本部石油担当部長 ㈱りゅうせきエネプロ開発部長 ㈱りゅうせきエネプロ取締役部長兼開発部長 ㈱りゅうせきエネプロ代表取締役社長(現) 当社取締役(現) | 2018年6月から1年 | - | |
常勤監査役 | 武田 充夫 | 1955年 9月19日生 | 1989年10月 2002年6月 2004年3月 2011年5月 2016年6月 | 当社入社 当社産業エネルギー事業部新エネルギー担当次長 ㈱りゅうせきエネプロ常務取締役 ㈱りゅうせきエネプロ代表取締役社長 当社常勤監査役(現) | 2016年6月から4年 | - | |
監査役 | 松原 知之 | 1958年 9月14日生 | 2008年6月 2011年6月 2012年6月 2013年6月 2014年6月 2015年6月 2017年4月 2017年6月 | ㈱琉球銀行審査部長 ㈱琉球銀行執行役員審査部長 ㈱琉球銀行執行役員事務統括部長 ㈱琉球銀行取締役事務統括部長 ㈱琉球銀行取締役総合企画部長兼関連事業室長 ㈱琉球銀行常務取締役 ㈱琉球銀行代表取締役専務(現) 当社監査役(現) | 2017年6月から3年 | - | |
監査役 | 山城 達彦 | 1962年 6月5日生 | 2013年6月 2015年6月 2016年6月 2017年6月 2018年6月 2018年6月 | ㈱沖縄銀行監査部長 ㈱沖縄銀行執行役員監査部長 ㈱沖縄銀行執行役員総合企画部長 ㈱沖縄銀行取締役委嘱総合企画部長 ㈱沖縄銀行常務取締役(現) 当社監査役(現) | 2018年6月から2年 | - | |
計 | - |
2.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入している。
執行役員は1名で、執行役員 石油販売本部業務担当部長 森田 哲也で構成されている。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01078] S100DIFB)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。