有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DC2H
イソライト工業株式会社 役員の状況 (2018年3月期)
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1 白江伸宏及び石川明彦の各氏は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 佐藤博司、委員 白江伸宏、委員 石川明彦
3 2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役 社長 | 営業本部担当、営業本部長 | 飯田 栄司 | 1955年 8月25日 | 1981年 4月 品川白煉瓦株式会社(現品川リフラクトリーズ株式会社)入社 2009年 4月 同社湯本工場長 2009年10月 品川リフラクトリーズ株式会社執行役員湯本工場長 2012年 6月 同社常務執行役員湯本工場長 2013年 6月 同社取締役常務執行役員岡山工場長 2014年 4月 同社取締役常務執行役員西日本工場長 2018年 4月 当社顧問営業本部長 2018年 6月 当社代表取締役社長(現) | (注)3 | - |
常務取締役 | 安全環境室、生産本部、海外事業部、海外関係会社担当、生産本部長 | 佐野 達郎 | 1954年11月10日 | 1977年 4月 イソライト・バブコック耐火株式会社(現イソライト工業株式会社)入社 2007年 4月 当社耐火断熱れんが事業部長 2009年 6月 取締役セラミックファイバー事業部長 2011年 4月 取締役生産本部長、音羽工場長 2014年 6月 常務取締役生産本部長(現) (重要な兼職の状況) ・Isolite Insulating Firebrick Sdn. Bhd. Chairman ・Isolite Eastern Union Refractories Co., Ltd. Chairman ・Isolite Ceramic Fibers Sdn. Bhd. Chairman ・Foster Engineering Pte. Ltd. Chairman | (注)3 | 21 |
取締役 | 技術開発本部担当、技術開発本部長 | 橋本 敏昭 | 1957年12月19日 | 1982年 4月 日本板硝子株式会社入社 2008年10月 当社社長室部長 2009年 4月 音羽工場長、研究開発本部長 2010年 4月 環境事業本部長、新規事業部長 2011年 4月 技術開発本部長、環境事業部長 2011年 6月 取締役技術開発本部長(現) (重要な兼職の状況) ・蘇州伊索来特耐火繊維有限公司 董事長 | (注)3 | 32 |
取締役 | 総務部、経理部、情報システム室、国内関係会社担当、総務部長 | 山脇 敏弘 | 1954年10月13日 | 1977年 4月 川崎炉材株式会社(現品川リフラクトリーズ株式会社)入社 2008年 7月 同社企画部長、経理室長 2009年10月 品川リフラクトリーズ株式会社経理部長 2012年 6月 同社執行役員経理部長 2014年 4月 当社顧問総務部長、経理部長 2014年 6月 取締役総務部長(現)、経理部長 | (注)3 | 12 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 生産本部副本部長、音羽工場長 | 岡田 昭彦 | 1958年 1月 2日 | 1982年 4月 イソライト・バブコック耐火株式会社(現イソライト工業株式会社)入社 2000年 4月 Isolite Ceramic Fibers Sdn. Bhd. Managing Director 2005年 5月 当社セラミックファイバー事業部長 2007年 5月 Isolite Insulating Fire brick Sdn. Bhd. Managing Director 2013年 4月 当社音羽工場製造部長 2015年 4月 当社音羽工場長兼製造部長 2018年 6月 取締役生産本部副本部長、音羽工場長(現) | (注)3 | 23 |
取締役 (監査等委員) | - | 佐藤 博司 | 1958年 7月 2日 | 1982年 4月 イソライト・バブコック耐火株式会社(現イソライト工業株式会社)入社 2003年 4月 当社音羽工場長代理 2009年10月 Isolite Eastern Union Refractories Co., Ltd. 総経理 2016年 4月 当社七尾工場長 2018年 6月 取締役監査等委員(現) | (注)4 | - |
取締役 (監査等委員) | - | 白江 伸宏 | 1965年10月18日 | 1990年 9月 中央新光監査法人入所 1994年 3月 公認会計士登録 1995年 7月 白江公認会計士事務所開設(現) 1995年11月 税理士登録 2006年 6月 当社社外監査役 2008年 7月 恒栄監査法人代表社員(現) 2009年10月 マスターズ税理士法人代表社員(現) 2015年 6月 社外取締役 2016年 6月 社外取締役監査等委員(現) | (注)4 | 10 |
取締役 (監査等委員) | - | 石川 明彦 | 1968年12月22日 | 1995年12月 北浜公認会計士共同事務所入所 1999年 4月 公認会計士登録、石川公認会計士事務所開設(現) 1999年 6月 税理士登録 2015年 6月 当社社外監査役 2016年 6月 社外取締役監査等委員(現) | (注)4 | 4 |
計 | 104 |
2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 佐藤博司、委員 白江伸宏、委員 石川明彦
3 2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01145] S100DC2H)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。