(1)有価証券報告書提出日(2019年5月7日)現在の役員の状況
男性13名 女性1名(役員のうち女性の比率7.1%)
|
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生 年 月 日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) |
代表取締役 取締役会長 | | 小 林 憲 治 | 1955年1月17日生 | |
1977年4月 | 当社入社 | 1998年4月 | 当社取締役 | 2002年9月 | 当社道路(現:道路関連)事業本部長 | 2003年4月 | 当社常務取締役 | 2004年4月 | 当社代表取締役社長 | 2004年4月 | 当社管理本部長 | 2008年2月 | 当社道路関連事業本部長 | 2010年4月 | 当社レジャー事業本部長兼不動産経営担当 | 2018年4月 | 当社代表取締役会長(現任) |
| (注)3 | 12 |
代表取締役 取締役社長 | | 永 田 泉 治 | 1960年2月20日生 | |
1983年4月 | 当社入社 | 2012年3月 | 当社関西支社技術部部長 | 2012年4月 | 当社取締役 | 2012年4月 | 当社関西支社技術部長 | 2014年6月 | 当社道路関連事業本部長兼同本部管理部長 | 2016年4月 | 当社常務取締役 | 2018年4月 | 当社代表取締役社長(現任) |
| (注)3 | 10 |
専務取締役 | 管理本部長 兼管理本部経理担当 | 松 丸 光 成 | 1955年2月27日生 | |
1978年4月 | 当社入社 | 1998年4月 | 当社管理本部総務部長兼社長室長 | 1999年4月 | 当社取締役 | 2002年9月 | 当社道路(現:道路関連)事業本部関西支社長 | 2010年4月 | 当社常務取締役 | 2012年4月 | 当社代表取締役常務取締役 | 2012年7月 | 当社道路関連事業本部長兼同本部管理部長 | 2014年4月 | 当社代表取締役専務取締役 | 2014年6月 | 当社管理本部長兼レジャー事業本部長兼同本部興行部長兼不動産経営部長 | 2017年3月 | 当社管理本部長兼レジャー事業本部長兼同本部興行部長兼不動産経営担当 | 2018年4月 | 当社専務取締役(現任) | 2019年4月 | 当社管理本部長兼管理本部経理担当(現任) |
| (注)3 | 10 |
常務取締役 | | 佐 波 宏 夫 | 1953年9月19日生 | |
1977年4月 | 当社入社 | 1998年4月 | 当社管理本部経理部部長 | 2004年4月 | 当社取締役 | 2004年4月 | 当社管理本部経理部長 | 2012年4月 | 当社管理本部長兼同本部経理部長 | 2014年4月 | 当社常務取締役(現任) | 2017年3月 | 当社管理本部経理担当 |
| (注)3 | 8 |
常務取締役 | 関西支社長 兼同支社管理部長 | 堀 内 信 之 | 1957年7月12日生 | |
1980年4月 | 当社入社 | 2010年4月 | 当社取締役 | 2010年4月 | 当社関西支社管理部長 | 2012年7月 | 当社関西支社長兼同支社総務部長兼同支社管理部長 | 2018年4月 | 当社常務取締役(現任) | 2019年4月 | 当社関西支社長兼同支社管理部長(現任) |
| (注)3 | 10 |
取締役 | 道路関連事業本部長 兼同本部管理部長 | 今 沢 宏 之 | 1962年7月31日生 | |
1985年4月 | 当社入社 | 2010年4月 | 当社関西支社名古屋支店長 | 2012年3月 | 当社関西支社技術部部長兼同支社名古屋支店長 | 2012年4月 | 当社取締役(現任) | 2014年4月 | 当社関西支社技術部長 | 2018年4月 | 当社道路関連事業本部長兼同本部管理部長 (現任) |
| (注)3 | 7 |
|
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生 年 月 日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) |
取締役 | 道路関連事業本部 東北支店長 | 岡 部 一 朗 | 1955年1月19日生 | |
1979年4月 | 当社入社 | 2008年4月 | 当社道路関連事業本部マリーナ事業部長※ | | ※マリーナ事業部は2014年6月にレジャー事業本部に移管。 | 2010年4月 | 当社レジャー事業本部長代理兼同本部興行部長兼同本部外食部長兼事業部長(現:飲食事業部長)兼不動産経営部長 | 2014年4月 | 当社取締役(現任) | 2014年6月 | 当社道路関連事業本部東北支店長(現任) |
| (注)3 | 1 |
取締役 | レジャー事業本部長 兼同本部興行部長 兼同本部飲食事業部長 兼同本部マリーナ事業部長兼不動産経営担当 | 竹 島 美 喜 | 1959年10月24日生 | |
1982年4月 | 当社入社 | 2009年11月 | 当社社長室長 | 2012年4月 | 当社管理本部総務部長 | 2017年4月 | 当社取締役(現任) | 2019年4月 | 当社レジャー事業本部長兼同本部興行部長兼同本部飲食事業部長兼同本部マリーナ事業部長兼不動産経営担当(現任) |
| (注)3 | 5 |
取締役 | | 太 古 伸 幸 | 1965年12月4日生 | |
1988年4月 | 東宝(株)入社 | 2005年4月 | 同社グループ経営企画(現:経営企画)部長 | 2008年5月 | 同社取締役 | 2010年5月 | (株)東宝ビジネスサポート 代表取締役社長 (現任) | 2012年4月 | 東宝(株)経営企画担当兼経営企画部長 | 2014年4月 | 当社取締役(現任) | 2014年5月 | 東宝(株)常務取締役 | 2014年5月 | 同社経営企画担当兼人事管掌兼総務管掌 | 2016年5月 | 同社経営企画担当兼不動産経営管掌兼人事管掌兼総務管掌(現任) | 2017年5月 | 同社専務取締役(現任) | 2018年4月 | オーエス(株)社外取締役(監査等委員)(現任) |
| (注)3 | 1 |
取締役 | | 石 塚 泰 | 1955年7月15日生 | |
1978年4月 | 東宝(株)入社 | 2003年4月 | 同社労政部長 | 2008年5月 | 同社取締役(現任) | 2009年6月 | 同社人事労政部長 | 2014年5月 | 同社人事・総務担当(現任) | 2017年4月 | 当社取締役(現任) |
| (注)3 | 1 |
取締役 | | 宮 家 邦 彦 | 1953年10月12日生 | |
1978年4月 | 外務省入省 | 1996年7月 | 同省中近東アフリカ局中近東第二課長 | 1998年1月 | 同省中近東アフリカ局中近東第一課長 | 1998年8月 | 同省北米局日米安全保障条約課長 | 2000年9月 | 同省在中華人民共和国日本国大使館公使 | 2004年1月 | 同省在イラク日本国大使館公使 | 2004年7月 | 同省大臣官房参事官兼中東アフリカ局参事官兼内閣事務官 | 2005年8月 | (株)外交政策研究所 代表取締役(現任) | 2006年4月 | 立命館大学客員教授(現任) | 2006年10月 | 総理公邸連絡調整官 | 2009年4月 | キヤノングローバル戦略研究所研究主幹(現任) | 2014年4月 | 当社社外取締役(現任) |
| (注)3 | ― |
取締役 (常勤監査等委員) | | 遠 藤 信 英 | 1959年1月4日生 | |
1981年4月 | 東宝不動産(株)入社 | 2007年7月 | 同社管理本部経理部長 | 2010年5月 | 同社取締役 | 2012年4月 | 当社社外監査役 | 2012年5月 | 東宝不動産(株)取締役経理担当兼経理部長 | 2016年4月 | 当社社外常勤監査役 | 2017年4月 | 当社社外取締役(常勤監査等委員)(現任) |
| (注)4 | 1 |
|
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生 年 月 日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) |
取締役 (常勤監査等委員) | | 鈴 木 誠 之 | 1953年9月19日生 | |
1979年4月 | 当社入社 | 2002年9月 | 当社管理本部総務部長兼社長室長 | 2004年4月 | 当社取締役 | 2009年11月 | 当社管理本部総務部長 | 2010年4月 | 当社管理本部長兼総務部長 | 2012年4月 | 当社常勤監査役 | 2017年4月 | 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) |
| (注)4 | 3 |
取締役 (監査等 委員)
| | 野 元 三 夏 (弁護士登録名: 原 澤 三 夏 ) | 1969年7月11日生 | |
1995年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | 2004年11月 | 大西昭一郎法律事務所入所 現在に至る | 2006年6月 | 東京製鐵(株)社外監査役 | 2014年4月 | 慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師 | 2015年6月 | 東京製鐵(株)社外取締役(監査等委員)(現任) | 2016年4月 | 当社社外監査役 | 2017年4月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) |
| (注)4 | ― |
計 | 69 |
(注) 1 所有株式数については、百株未満を切り捨てて表示しております。
2 取締役宮家邦彦、遠藤信英、野元三夏の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3 取締役の任期は、2018年1月期に係る定時株主総会終結の時から2019年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2017年1月期に係る定時株主総会終結の時から2019年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 遠藤信英
委員 鈴木誠之、野元三夏
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 | 生 年 月 日 | 略 歴 | 所有株式数 (百株) |
神 田 文 浩 | 1973年9月26日生 | 2005年10月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | ― |
2005年10月 | 大西昭一郎法律事務所 入所 |
2016年1月 | はるにれ法律事務所開設 現在に至る |
(2)2019年4月25日開催の2019年1月期に係る定時株主総会において、決議事項である「取締役(監査等員である取締役を除く。)11名選任の件」および「監査等委員である取締役3名選任の件」が承認可決され、それぞれ取締役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告が出来なかったため、当社は2019年5月30日に本総会の継続会を開催いたします。選任されたそれぞれの取締役は、本継続会終結の時をもって就任いたしますので、本継続会終結後の役員の状況は下記のとおりとなります。なお、本総会終結後同日中に開催予定の取締役会及び監査等委員会における決議事項の内容を含めて記載しております。
男性12名 女性2名(役員のうち女性の比率14.3%)
|
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生 年 月 日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) |
代表取締役 取締役会長 | | 小 林 憲 治 | 1955年1月17日生 | |
1977年4月 | 当社入社 | 1998年4月 | 当社取締役 | 2002年9月 | 当社道路(現:道路関連)事業本部長 | 2003年4月 | 当社常務取締役 | 2004年4月 | 当社代表取締役社長 | 2004年4月 | 当社管理本部長 | 2008年2月 | 当社道路関連事業本部長 | 2010年4月 | 当社レジャー事業本部長兼不動産経営担当 | 2018年4月 | 当社代表取締役会長(現任) |
| (注)3 | 12 |
代表取締役 取締役社長 | | 永 田 泉 治 | 1960年2月20日生 | |
1983年4月 | 当社入社 | 2012年3月 | 当社関西支社技術部部長 | 2012年4月 | 当社取締役 | 2012年4月 | 当社関西支社技術部長 | 2014年6月 | 当社道路関連事業本部長兼同本部管理部長 | 2016年4月 | 当社常務取締役 | 2018年4月 | 当社代表取締役社長(現任) |
| (注)3 | 10 |
専務取締役 | 管理本部長 兼管理本部経理担当 | 松 丸 光 成 | 1955年2月27日生 | |
1978年4月 | 当社入社 | 1998年4月 | 当社管理本部総務部長兼社長室長 | 1999年4月 | 当社取締役 | 2002年9月 | 当社道路(現:道路関連)事業本部関西支社長 | 2010年4月 | 当社常務取締役 | 2012年4月 | 当社代表取締役常務取締役 | 2012年7月 | 当社道路関連事業本部長兼同本部管理部長 | 2014年4月 | 当社代表取締役専務取締役 | 2014年6月 | 当社管理本部長兼レジャー事業本部長兼同本部興行部長兼不動産経営部長 | 2017年3月 | 当社管理本部長兼レジャー事業本部長兼同本部興行部長兼不動産経営担当 | 2018年4月 | 当社専務取締役(現任) | 2019年4月 | 当社管理本部長兼管理本部総務担当兼経理担当 | 2019年5月 | 当社管理本部長兼管理本部経理担当(現任) |
| (注)3 | 10 |
常務取締役 | 関西支社長 兼同支社管理部長 | 堀 内 信 之 | 1957年7月12日生 | |
1980年4月 | 当社入社 | 2010年4月 | 当社取締役 | 2010年4月 | 当社関西支社管理部長 | 2012年7月 | 当社関西支社長兼同支社総務部長兼同支社管理部長 | 2018年4月 | 当社常務取締役(現任) | 2019年4月 | 当社関西支社長兼同支社管理部長(現任) |
| (注)3 | 10 |
|
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生 年 月 日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) |
常務取締役 | 管理本部総務担当 | 石 塚 泰 | 1955年7月15日生 | |
1978年4月 | 東宝(株)入社 | 2003年4月 | 同社労政部長 | 2008年5月 | 同社取締役 | 2009年6月 | 同社人事労政部長 | 2014年5月 | 同社人事・総務担当 | 2017年4月 | 当社取締役 | 2019年5月 | 当社常務取締役総務担当(現任) |
| (注)3 | 1 |
取締役 | 道路関連事業本部長 兼同本部管理部長 | 今 沢 宏 之 | 1962年7月31日生 | |
1985年4月 | 当社入社 | 2010年4月 | 当社関西支社名古屋支店長 | 2012年3月 | 当社関西支社技術部部長兼同支社名古屋支店長 | 2012年4月 | 当社取締役(現任) | 2014年4月 | 当社関西支社技術部長 | 2018年4月 | 当社道路関連事業本部長兼同本部管理部長 (現任) |
| (注)3 | 7 |
取締役 | 道路関連事業本部 東北支店長 | 岡 部 一 朗 | 1955年1月19日生 | |
1979年4月 | 当社入社 | 2008年4月 | 当社道路関連事業本部マリーナ事業部長※ | | ※マリーナ事業部は2014年6月にレジャー事業本部に移管。 | 2010年4月 | 当社レジャー事業本部長代理兼同本部興行部長兼同本部外食部長兼事業部長(現:飲食事業部長)兼不動産経営部長 | 2014年4月 | 当社取締役(現任) | 2014年6月 | 当社道路関連事業本部東北支店長(現任) |
| (注)3 | 1 |
取締役 | レジャー事業本部長 兼同本部興行部長 兼同本部飲食事業部長 兼同本部マリーナ事業部長兼不動産経営担当 | 竹 島 美 喜 | 1959年10月24日生 | |
1982年4月 | 当社入社 | 2009年11月 | 当社社長室長 | 2012年4月 | 当社管理本部総務部長 | 2017年4月 | 当社取締役(現任) | 2019年4月 | 当社レジャー事業本部長兼同本部興行部長兼同本部飲食事業部長兼同本部マリーナ事業部長兼不動産経営担当(現任) |
| (注)3 | 5 |
取締役 | 管理本部総務部長 | 上 野 俊 明 | 1969年1月21日生 | |
1993年4月 | 当社入社 | 2017年4月 | 当社管理本部総務部部長 | 2019年4月 | 当社管理本部総務部長(現任) | 2019年5月 | 当社取締役(現任) |
| (注)3 | 1 |
取締役 | | 太 古 伸 幸 | 1965年12月4日生 | |
1988年4月 | 東宝(株)入社 | 2005年4月 | 同社グループ経営企画(現:経営企画)部長 | 2008年5月 | 同社取締役 | 2010年5月 | (株)東宝ビジネスサポート代表取締役社長 (現任) | 2012年4月 | 東宝(株)経営企画担当兼経営企画部長 | 2014年4月 | 当社取締役(現任) | 2014年5月 | 東宝(株)常務取締役 | 2014年5月 | 同社経営企画担当兼人事管掌兼総務管掌 | 2016年5月 | 同社経営企画担当兼不動産経営管掌兼人事管掌兼総務管掌(現任) | 2017年5月 | 同社専務取締役(現任) | 2018年4月 | オーエス(株)社外取締役(監査等委員)(現任) |
| (注)3 | 1 |
|
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生 年 月 日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) |
取締役 | | 宮 家 邦 彦 | 1953年10月12日生 | |
1978年4月 | 外務省入省 | 1996年7月 | 同省中近東アフリカ局中近東第二課長 | 1998年1月 | 同省中近東アフリカ局中近東第一課長 | 1998年8月 | 同省北米局日米安全保障条約課長 | 2000年9月 | 同省在中華人民共和国日本国大使館公使 | 2004年1月 | 同省在イラク日本国大使館公使 | 2004年7月 | 同省大臣官房参事官兼中東アフリカ局参事官兼内閣事務官 | 2005年8月 | (株)外交政策研究所代表取締役(現任) | 2006年4月 | 立命館大学客員教授(現任) | 2006年10月 | 総理公邸連絡調整官 | 2009年4月 | キヤノングローバル戦略研究所研究主幹(現任) | 2014年4月 | 当社社外取締役(現任) |
| (注)3 | ― |
取締役 (常勤監査等委員) | | 遠 藤 信 英 | 1959年1月4日生 | |
1981年4月 | 東宝不動産(株)入社 | 2007年7月 | 同社管理本部経理部長 | 2010年5月 | 同社取締役 | 2012年4月 | 当社社外監査役 | 2012年5月 | 東宝不動産(株)取締役経理担当兼経理部長 | 2016年4月 | 当社社外常勤監査役 | 2017年4月 | 当社社外取締役(常勤監査等委員)(現任) |
| (注)4 | 1 |
取締役 (監査等 委員)
| | 野 元 三 夏 (弁護士登録名: 原 澤 三 夏 ) | 1969年7月11日生 | |
1995年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | 2004年11月 | 大西昭一郎法律事務所入所 現在に至る | 2006年6月 | 東京製鐵(株)社外監査役 | 2014年4月 | 慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師 | 2015年6月 | 東京製鐵(株)社外取締役(監査等委員)(現任) | 2016年4月 | 当社社外監査役 | 2017年4月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) |
| (注)4 | ― |
取締役 (監査等 委員)
| | 上 村 多 恵 子 | 1953年7月6日生 | |
1974年9月 | 京南倉庫(株)代表取締役(現任) | 1998年4月 | 学校法人甲南学園常任理事 | 2000年5月 | (一社)関西経済同友会常任幹事(現任) | 2004年5月 | (公社)日本港湾協会理事(現任) | 2005年2月 | 国土交通省 社会資本整備審議会委員 | 2005年3月 | 同省 交通政策審議委員 | 2005年8月 | 金融庁 金融行政アドバイザリー(現任) | 2010年9月 | 日本高速道路保有・債務返済機構 高架下利用審議会委員 | 2013年3月 | (公財)日本道路交通情報センター理事(現任) | 2013年10月 | 内閣府 民間資金等活用事業推進委員会委員 (現任) | 2015年6月 | (一社)建設コンサルタンツ協会理事(現任) | 2019年5月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) |
| (注)4 | ― |
計 | 59 |
(注) 1 所有株式数については百株未満を切り捨てて表示しております。
2 取締役宮家邦彦、遠藤信英、野元三夏、上村多恵子の4氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3 取締役の任期は、2019年1月期に係る定時株主総会終結の時から2020年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2019年1月期に係る定時株主総会終結の時から2021年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 遠藤信英
委員 野元三夏、上村多恵子
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 | 生 年 月 日 | 略 歴 | 所有株式数 (百株) |
神 田 文 浩 | 1973年9月26日生 | 2005年10月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | ― |
2005年10月 | 大西昭一郎法律事務所 入所 |
2016年1月 | はるにれ法律事務所開設 現在に至る |