男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 | 会 長 | 須 貝 好 明 | 1942年1月3日生 | |
1975年2月 | 税理士登録 | 1975年2月 | 同開業 | 2003年8月 | 当社取締役 | 2004年8月 | 当社代表取締役副社長 | 2011年8月 | 当社代表取締役副会長 | 2012年8月 | 当社代表取締役会長(現任) |
| 2017年12月から2年 | - |
代表取締役 | 副会長 | 岩 田 仁 | 1957年3月31日生 | |
1980年4月 | ㈱TKC入社 | 2000年12月 | ㈱TKC取締役 | 2005年12月 | ㈱TKC常務取締役 | 2008年12月 | ㈱TKC代表取締役副社長(現任) | 2011年8月 | 当社取締役 | 2014年8月 | 当社代表取締役副社長 | 2015年8月 | 当社代表取締役副会長(現任) |
| 2017年12月から2年 | - |
代表取締役 | 社 長 | 新 池 時 彦 | 1955年3月24日生 | |
1977年5月 | ㈱TKC入社 | 2004年12月 | ㈱TKC取締役 | 2006年12月 | ㈱TKC取締役退任、西日本統括センター長 | 2008年10月 | 中国統括センター長 | 2011年10月 | 当社へ出向(共済事業部部長) | 2012年3月 | 業務推進部部長 | 2012年8月 | 当社取締役 | 2014年8月 | 当社常務取締役 | 2014年11月 | 当社常務取締役共済事業部長 | 2016年8月 | 当社代表取締役社長(現任) |
| 2017年12月から2年 | - |
取締役 | 社長室長 | 鈴 木 浩 | 1965年6月16日生 | |
1988年6月 | ㈱TKC入社 | 2008年12月 | ㈱TKC執行役員 九州統括センター長 | 2009年12月 | ㈱TKC執行役員離任 | 2012年10月 | ㈱TKC 東京本社システム機器購買部長 | 2016年4月 | 当社へ出向 共済事業部部長 | 2016年9月 | 当社業務推進部長 | 2017年4月 | 共済業務関連事務委託契約解約にともない㈱TKCから当社への出向解除 | | TKC企業共済会(現(一社)TKC企業共済会)へ出向 | 2018年11月 | 当社へ出向 社長室長 | 2018年12月 | 当社取締役社長室長(現任) |
| 2018年12月から2年 | - |
取締役 | 総務部長 | 武 田 邦 仁 | 1961年8月27日生 | |
1985年4月 | ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 | 2005年7月 | 同行町田支社長 | 2011年4月 | 同行船橋支社長 | 2013年7月 | 当社へ出向(社長室長) | 2014年2月 | 当社総務部長兼社長室長 | 2014年7月 | 当社へ転籍 | 2014年8月 | 当社取締役総務部長兼社長室長 | 2014年11月 | 当社取締役総務部長(現任) |
| 2017年12月から2年 | - |
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
監査役 | | 高 島 良 樹 | 1959年4月18日 | |
1990年4月 | 弁護士登録 | 2008年12月 | ㈱TKC監査役(現任) | 2009年8月 | 当社監査役(現任) |
| 2016年12月から4年 | - |
監査役 | | 森 木 隆 裕 | 1966年1月22日 | |
1994年10月 | 監査法人テイケイエイ飯塚事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 | 1999年4月 | 公認会計士登録 | 2002年8月 | 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)退職 | 2002年12月 | 税理士登録 | 2005年12月 | ㈱TKC取締役 | 2010年12月 | ㈱TKC取締役退任 | 2012年8月 | 当社監査役(現任) |
| 2016年8月から4年 | - |
計 | - |
(注) 1.森木隆裕氏は、社外監査役であります。
2.所有株式数には、役員が代表者である税理士法人が所有する株数を含んでおります。