有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J0Y2 (EDINETへの外部リンク)
シライ電子工業株式会社 役員の状況 (2020年3月期)
① 役員一覧
男性 12名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 小 谷 峰 藏 | 1957年7月18日生 |
| (注)3 | 48 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常務取締役 海外事業担当 | 山 中 尊 夫 | 1957年12月6日生 |
| (注)3 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常務取締役 営業担当 | 亀 井 正 巳 | 1959年1月20日生 |
| (注)3 | 36 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
常務取締役 技術・ソリューション担当 | 大 塚 昌 彦 | 1969年8月17日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 経営管理担当 | 福 留 雅 己 | 1958年8月17日生 |
| (注)3 | 0 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 生産担当兼生産統括部長 | 宮 崎 信 | 1960年3月7日生 |
| (注)3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 P板開発サービス担当兼 P板開発サービス統括部長 | 曽 我 義 治 | 1967年7月14日生 |
| (注)3 | 13 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 品質担当兼グローバル品質保証統括部長 | 竹 中 一 宏 | 1962年11月8日生 |
| (注)3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 上 中 康 司 | 1962年8月6日生 |
| (注)3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 藤 井 幸 嗣 | 1960年4月13日生 |
| (注)4 | 15 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 五 宝 滋 夫 | 1958年1月31日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 大 橋 正 彦 | 1961年5月4日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
計 | 189 |
(注) 1 取締役上中康司は、社外取締役であります。
2 監査役五宝滋夫及び大橋正彦は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 所有株式数は2020年3月31日現在の株式数を記載しております。
なお、取締役 竹中一宏の所有株式数は、従業員持株会における2020年3月31日現在の本人持分を含んでおります。また、常勤監査役 藤井幸嗣の所有株式数は、従業員持株会における2020年3月31日現在の本人持分であります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
和氣 大輔 | 1968年8月2日生 | 1998年10月 | 中央監査法人入所 | ― |
2005年1月 | 和氣公認会計士事務所開設、事務所所長(現任) | |||
2012年6月 | TOWA株式会社、社外監査役就任 | |||
2016年6月 | TOWA株式会社、取締役監査等委員(社外取締役)(現任) | |||
2019年6月 | 株式会社IACEトラベル、社外監査役(現任) |
② 社外役員の状況
a.社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。b.社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役上中康司氏は、エフエードットコム株式会社、KF2 CAPITAL PTE LTD(シンガポール)、及びホライゾン株式会社の代表取締役、北日本紡績株式会社の取締役、自民党京都府第二選挙区衆議院支部長であったことがあり、有価証券報告書提出日現在においては、上中商事株式会社、及び株式会社建設経済新聞社の代表取締役、ライトスマートインターナショナル(カンボジアNGO)の会長、一般社団法人日本社外取締役協会の理事を兼任しておりますが、当社とそれらの会社等との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は「①役員一覧」に記載のとおり当社株式を所有しておりますが、持株比率が僅少であるため、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。社外監査役五宝滋夫氏は、キリン株式会社経営監査部兼キリンホールディングス株式会社のグループ経営監査担当主査、キリンディスティラリー株式会社、株式会社横浜赤レンガ、鶴見倉庫株式会社、キリンエンジニアリング株式会社、株式会社横浜アリーナ、株式会社永昌源、株式会社鎌倉海浜ホテル、キリンテクノシステム株式会社、キリンエコー株式会社、コスモ食品株式会社、及び関西キリンビバレッジサービス株式会社の監査役、株式会社ShowcaseGigの常勤監査役、台湾麒麟啤酒股份有限公司の監察人であったことがあり、有価証券報告書提出日現在においては、株式会社一家ダイニングプロジェクトの社外取締役 監査等委員、株式会社Kaizen Platform及び株式会社エー・スイーツ・ハウスの監査役を兼任しておりますが、当社とそれらの会社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役大橋正彦氏は、当社のメインバンクである株式会社りそな銀行の執行役員であったことがあり、当社と同行との間には、2020年3月末時点において、同行が当社株式の2.92%を保有するとともに当社が同行等を傘下にもつ銀行持株会社 株式会社りそなホールディングス株式の0.00%を保有する資本的関係がありますが、互いに主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。さらに、2020年3月末時点において当社は同行から1,357百万円の借入残高がありますが、同行以外の複数の金融機関と借入取引を行っており、社外監査役としての職務への影響度はないものと判断しております。当社と同行との間にその他の利害関係はありません。また、ジェイアンドエス保険サービス株式会社の取締役常務執行役員であったことがあり、当社と当該会社との間には、2020年3月末時点において保険取引がありますが、それ以外について人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。有価証券報告書提出日現在においては、株式会社日刊工業新聞社の専務取締役を兼務しておりますが、当社と当該会社との間に人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
c.社外取締役又は社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外役員による経営監視は、公正かつ透明性の高い企業統治を行う上で非常に重要であり、様々な専門性や知見、経験を持つ社外役員を選任し、客観的かつ中立的な経営監視機能が発揮されることで、適正な企業統治が図られるものと考えております。d.社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。なお、当社は、社外取締役上中康司氏及び社外監査役五宝滋夫氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。
e.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
社外取締役上中康司氏につきましては、金融機関や証券会社における業務経験で培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外取締役としての助言や指摘を頂くことにより、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ることが出来ると判断いたしました。社外監査役五宝滋夫氏につきましては、他社の監査役を歴任されたことなどによる優れた見識・経験を当社の監査体制に活かし、かつ、客観的な立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
社外監査役大橋正彦氏につきましては、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、実務及び専門的見地からの監査が期待でき、かつ、客観的な立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役においては、取締役会への出席のほか、他の取締役や監査役との随時の会合を通じて内部監査、会計監査についての結果並びに内部統制の運用状況等について、情報を得られる体制としております。社外監査役においては、監査役相互の情報共有、効率的な監査、コーポレートガバナンスの維持強化のため監査役会にて協議し、経営状況のチェック及び監査役相互の意見交換を行うとともに、取締役会と監査役会への出席のほか、定期的及び随時に常勤監査役、内部監査室及び会計監査人と、情報の共有と意見交換を行っております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02109] S100J0Y2)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。