① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)
|
| | | | | |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 会長 | 大林 豁史 | 1944年8月4日生 |
|
| | 1973年8月 | ㈱ボルツ・ジャパン(南インド㈱に商号変更し、2001年6月日本レストランシステム㈱と合併)設立代表取締役社長 | 1973年10月 | ショウサンレストラン企画㈱(現日本レストランシステム㈱)取締役 | 1976年2月 | 同社代表取締役専務 | 1977年8月 | ジャーマンレストランシステム㈱(現日本レストランシステム㈱)取締役 | 1978年6月 | 上記ショウサンレストラン企画㈱とジャーマンレストランシステム㈱が合併して日本レストランシステム㈱代表取締役専務 | 1979年7月 | 同社代表取締役社長 | 2005年8月 | 同社代表取締役会長 | 2007年10月 | 当社代表取締役会長 | 2008年5月 | 当社取締役 | 2016年5月 | 当社代表取締役会長(現任) | 2016年5月 | 日本レストランシステム㈱代表取締役会長兼社長(現任) | 2016年5月 | ㈱ドトールコーヒー取締役 | 2017年4月 | 同社代表取締役会長(現任) |
| 注3 | 6,767,200 |
代表取締役 社長 | 星野 正則 | 1959年10月22日生 |
|
| | 1983年4月 | ㈱ドトールコーヒー入社 | 2000年6月 | 同社取締役 | 2002年6月 | 同社常務取締役 | 2004年6月 | 同社専務取締役 | 2005年7月 | 同社取締役副社長 | 2007年10月 | 当社取締役 | 2008年5月 | 当社代表取締役社長(現任) | 2011年5月 | ㈱ドトールコーヒー代表取締役会長 | 2013年5月 | 日本レストランシステム㈱取締役(現任) | 2017年4月 | ㈱ドトールコーヒー代表取締役社長(現任) |
| 注3 | 11,500 |
常務取締役 | 竹林 基哉 | 1966年5月26日生 |
|
| | 1997年10月 | ㈱ドトールコーヒー入社 | 2010年3月 | 同社上席執行役員営業統括本部統括本部長 | 2014年5月 | 同社取締役 | 2016年5月 | 同社常務取締役 | 2017年5月 | 当社取締役 | 2018年5月 | 当社常務取締役(現任) | 2018年5月 | ㈱ドトールコーヒー専務取締役(現任) |
| 注3 | 1,800 |
|
| | | | | |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
常務取締役 | 天間 靖之 | 1960年4月28日生 |
|
| | 1994年1月 | 日本レストランシステム㈱入社 | 2003年4月 | 同社立地開発部部長 | 2005年8月 | 同社取締役立地開発部部長 | 2018年5月 | 同社常務取締役立地開発部部長 | 2020年5月 | 同社専務取締役立地開発部部長(現任) | 2020年5月 | 当社常務取締役(現任) |
| 注3 | 21,637 |
取締役 | 橋本 邦夫 | 1947年11月16日生 |
|
| | 1973年4月 | 日本航空㈱入社 | 2000年2月 | 同社マイレージセンター部長 | 2002年7月 | 同社オーストラリア地区代表駐在員 | 2006年7月 | ㈱JALセールス北海道代表取締役社長 | 2007年10月 | 日本レストランシステム㈱監査役 | 2010年1月 | 同社海外事業部長(現任) | 2013年5月 | 当社取締役(現任) | 2013年5月 | D&Nインターナショナル㈱取締役(現任) |
| 注3 | 7,105 |
取締役 | 菅野 眞博 | 1959年1月23日生 |
|
| | 1979年8月 | ㈱ドトールコーヒー入社 | 2008年3月 | 同社上席執行役員商品生産統括本部統括本部長 | 2014年5月 | 同社取締役 | 2015年12月 | ㈱プレミアムコーヒー&ティー代表取締役社長(現任) | 2016年5月 | 当社取締役(現任) | 2018年5月 | ㈱サンメリー代表取締役社長(現任) | 2018年5月 | ㈱ドトールコーヒー常務取締役(現任) |
| 注3 | 4,700 |
取締役 | 合田 知代 | 1970年9月8日生 |
|
| | 1994年4月 | 日本レストランシステム㈱入社 | 2005年8月 | 日本レストランコンフェクシ ョナリー㈱(2009年2月 日本レストランシステム㈱と合併)取締役 | 2008年4月 | 同社常務取締役 | 2008年8月 | D&Nコンフェクショナリー㈱取締役 | 2013年5月 | 日本レストランシステム㈱取締役 | 2016年5月 | 当社取締役(現任) | 2016年5月 | D&Nコンフェクショナリー㈱常務取締役 | 2018年5月 | 同社代表取締役社長(現任) | 2018年5月 | 日本レストランシステム㈱常務取締役(現任) |
| 注3 | 6,117 |
取締役 | 関根 一博 | 1965年11月17日生 |
|
| | 2007年1月 | ㈱ドトールコーヒー入社 | 2010年4月 | 同社管理統括本部広報部部長 | 2010年12月 | 当社広報IR部長 | 2015年3月 | ㈱ドトールコーヒー管理統括本部長(現任) | 2017年5月 | 同社取締役(現任) | 2018年5月 | 当社取締役(現任) |
| 注3 | 1,400 |
|
| | | | | |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | 河野 雅治 | 1948年12月21日生 |
|
| | 1973年4月 | 外務省入省 | 2001年4月 | 在ロサンゼルス日本総領事館総領事 | 2005年8月 2007年1月 | 総合外交政策局長 外務審議官(経済担当) | 2009年4月 | 駐ロシア連邦特命全権大使 | 2011年3月 | 駐イタリア特命全権大使 | 2014年3月 | 2020年東京オリンピック・パラリンピック組織委員会理事 (現任) | 2014年9月 | 日本国政府代表(現任) | 2015年5月 | 当社取締役(現任) | 2015年6月 | ㈱三井住友フィナンシャルグループ社外取締役(現任) |
| 注3 | 700 |
取締役 | 大塚 東 | 1945年3月8日生 |
|
| | 1968年4月 | ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 | 1993年6月 | 同行新橋支店長 | 1995年4月 | 同行公務部長 | 1997年4月 | 日本電子㈱入社 | 1997年6月 | 同社常務取締役 | 2001年6月 | 同社専務取締役 | 2005年6月 | 同社取締役副社長 | 2006年6月 | 同社代表取締役兼副社長執行役員 | 2009年5月 | 日本電子テクニクス㈱取締役会長 | 2017年5月 | 当社取締役(現任) |
| 注3 | 600 |
常勤監査役 | 川﨑 嘉範 | 1954年5月7日生 |
|
| | 1977年4月 | 日本レストランシステム㈱入社 | 1997年4月 | 同社社長室店舗開発課長 | 2001年6月 | 日本レストランサービス㈱(現D&Nレストランサービス)取締役 | 2008年8月 | 日本レストランシステム㈱内部監査室室長(現任) | 2016年5月 | 当社常勤監査役(現任) | 2016年5月 | 日本レストランシステム㈱監査役(現任) |
| 注4 | 44,874 |
常勤監査役 | 反田 秀幸 | 1960年11月21日生 |
|
| | 2000年10月 | ㈱ドトールコーヒー入社 | 2002年4月 | 同社経理部課長 | 2005年4月 | 同社会計管理部次長 | 2007年10月 | 同社会計管理部(現 財務部)部長 | 2011年8月 | ㈱マグナ取締役 | 2020年5月 | 当社常勤監査役(現任) |
| 注5 | 2,300 |
|
| | | | | |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
監査役 | 浅井 廣志 | 1947年6月10日生 |
|
| | 1971年7月 | 運輸省(現国土交通省)入省 | 1991年7月 | 同省運輸政策局消費者行政課長 | 1994年7月 | 日本鉄道建設公団総務部長 | 2000年6月 | 海上保安庁次長 | 2006年6月 | 日本貨物鉄道㈱専務取締役 | 2009年6月 | 日本フレートライナー㈱代表取締役社長 | 2015年6月 | ㈱浅井相談役(現任) | 2017年5月 | 当社監査役(現任) |
| 注4 | 1,687 |
監査役 | 松本 省藏 | 1947年1月10日生 |
|
| | 1970年4月 | 厚生省(現厚生労働省)入省 | 1985年8月 | 同省 大臣官房 広報室長 | 1990年6月 | 同省 社会局 施設課長 | 1994年9月 | 環境庁(現環境省)長官官房 秘書課長 | 1996年7月 | 厚生省 大臣官房審議官(年金担当) | 2001年7月 | 同省 大臣官房長 | 2004年7月 | 地球環境審議官 | 2009年9月 | 国民年金基金連合会理事長 | 2019年5月 | 当社監査役(現任) |
| 注4 | 100 |
計 | 6,871,720 |
(注)1 取締役河野雅治及び大塚東は、社外取締役であります。
2 監査役浅井廣志及び松本省藏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役反田秀幸の任期は、当該定款の定めにより2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。当社株式の保有状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。また、当社との関係において、人的関係、重要な資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、上記の社外取締役2名と社外監査役2名は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届出しております。当社は社外取締役と社外監査役の独立性に関する基準を定めていませんが当社の経営、執行に利害関係がなく客観的かつ公平な判断が可能であり、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員を選任しております。
・河野雅治氏は、外交官としての豊富な経験と国際情勢に関する専門的かつ幅広い知見を有しております。これまでも取締役会において適時適切な意見・提言を行っていただいております。同氏が当社の経営を監督する適切な人材と判断したため、引き続き社外取締役として選任しております。
・大塚東氏は、金融機関での実績や企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。これまでの経験を基に取締役会において幅広い観点から意見・提言を行っていただけると期待しております。同氏が当社の経営を監督する適切な人材と判断したため、引き続き社外取締役として選任しております。
・浅井廣志氏は、運輸省(現 国土交通省)に於ける各分野において重要ポストを歴任されており、また企業経営者としても豊富な経験と幅広い見識を有しております。それら経験を活かし当社の監査体制強化に努めて頂き、会社の業務執行の適法性や妥当性を的確に監査頂けるものと判断したため、引き続き社外監査役として選任しております。
・松本省藏氏は、厚生労働省や環境省での長年の経験があり、労務や環境ならびにSDGsに関する知見を有しておられるため、会社の業務執行の適法性や妥当性を的確に監査頂けるものと判断したため、引き続き社外監査役として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外役員は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合わせを行い、相互連携を図っております。