有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IWVP (EDINETへの外部リンク)
高圧ガス工業株式会社 役員の状況 (2020年3月期)
① 役員の一覧
男性15名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 取締役会長 | 竹 内 弘 幸 | 1946年6月30日生 |
| (注)3 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 取締役社長 | 澁 谷 信 雄 | 1955年4月25日生 |
| (注)3 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
専務取締役 化成品事業 本部長 | 説 田 和 洋 | 1963年8月5日生 |
| (注)3 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
専務取締役 東京事務所長 兼ガス事業本部長 | 黒 木 幹 也 | 1965年1月2日生 |
| (注)3 | 29 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
常務取締役 技術本部長 兼品質保証部長 | 杉 岡 孝 雄 | 1957年3月11日生 |
| (注)3 | 28 | ||||||||||||||||||
常務取締役 経営企画本部長 | 森 本 孝 | 1963年8月6日生 |
| (注)3 | 18 | ||||||||||||||||||
常務取締役 東京事務所長代理 | 森 田 和 博 | 1963年12月9日生 |
| (注)3 | 7 | ||||||||||||||||||
取締役 管理本部長 兼総務人事部長 | 池 田 佳 弘 | 1965年1月25日生 |
| (注)3 | 7 | ||||||||||||||||||
取締役 | 吉 髙 紳 介 | 1951年2月1日生 |
| (注)3 | 3 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
取締役 | 笹 野 哲 郎 | 1954年8月14日生 |
| (注)3 | 8 | ||||||||||||||||||
取締役 | 山 村 忠 夫 | 1955年10月15日生 |
| (注)3 | 4 | ||||||||||||||||||
常勤監査役 | 松 井 良 祐 | 1962年3月20日生 |
| (注)4 | 18 | ||||||||||||||||||
監査役 | 狩 野 仁 | 1949年10月6日生 |
| (注)4 | 9 | ||||||||||||||||||
監査役 | 山 﨑 勇 | 1946年9月26日生 |
| (注)4 | 4 | ||||||||||||||||||
監査役 | 長 島 広 明 | 1976年11月23日生 |
| (注)4 | 5 | ||||||||||||||||||
計 | 358 |
(注) 1 取締役 吉髙紳介、笹野哲郎及び山村忠夫は、社外取締役であります。
2 監査役 狩野仁、山﨑勇及び長島広明は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役吉髙紳介は、当社の議決権の12.5%を保有するデンカ㈱の元代表取締役であり、当社の事業内容や業界についての知見・識見と経営者としての豊富な経験と知識を有しております。この経験に基づき、当社の経営全般に対し客観的な立場からの助言・意見をいただいております。
なお、デンカ㈱は、当社の大株主であるとともに、営業取引関係がありますが、社外取締役吉髙紳介は、前記「(2) [役員の状況]の「所有株式数」欄」に記載の数の当社株式を保有している以外に、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係、その他特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外取締役笹野哲郎は、弁護士として培われた豊富な専門的知識と経験を有しており、客観的な視点からの助言や意見をいただいております。なお、1994年11月から2015年3月まで当社の顧問弁護士であり、当社から顧問料を支払っていましたが、多額ではなく、独立性に影響を与えないと判断し、独立役員に指定しております。また、社外取締役笹野哲郎は、前記「(2) [役員の状況]の「所有株式数」欄」に記載の数の当社株式を保有している以外に、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役山村忠夫は、弁護士として培われた豊富な専門的知識と経験を有しており、客観的な視点からの助言や意見を期待できるからであります。また、社外取締役山村忠夫は、前記「(2) [役員の状況]の「所有株式数」欄」に記載の数の当社株式を保有している以外に、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係、その他特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えており、独立役員に指定しております。
社外監査役狩野 仁は、三菱UFJ信託銀行㈱で2006年6月まで長年にわたり証券代行業務に携わられ、企業ガバナンスについて高い見識と豊富な経験を有しており、当社のガバナンスの強化に繋がる専門的な視点からの助言・提言をいただいております。当社と三菱UFJ信託銀行㈱との間に証券代行業務の委託関係がありますが、前記「(2) [役員の状況]の「所有株式数」欄」に記載の数の当社株式を保有している以外に、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係、その他特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えており、独立役員に指定しております。
社外監査役山﨑 勇は、弁護士として培われた豊富な専門知識と経験を有しており、客観的な視点での助言をいただいております。なお、2000年6月から2011年3月まで当社の顧問弁護士であり、当社から顧問料を支払っていましたが、多額ではなく、独立性に影響を与えないと判断し、独立役員に指定しております。また、社外監査役山﨑 勇は、前記「(2) [役員の状況]の「所有株式数」欄」に記載の数の当社株式を保有していますが、上記以外に、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係、その他特別な利害関係はありません。
社外監査役長島広明は、公認会計士として培われた豊富な専門知識と経験を有しており、客観的な視点での助言や意見を期待できるからであります。なお、2017年4月から2019年3月まで当社の会計顧問であり、当社から顧問料を支払っていましたが、多額ではなく、独立性に影響を与えないと判断し、独立役員に指定しております。また、社外監査役長島広明は、前記「(2) [役員の状況]の「所有株式数」欄」に記載の数の当社株式を保有していますが、上記以外に、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係、その他特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたって特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考しながら、次の点を中心に、健全で効率的な企業運営に資するかどうかなどを総合的に勘案しております。
(a) 当社の事業内容や業界について精通し、会社経営についての豊富な知識と経験に基づいた有益で客観的かつ公正な立場からの助言と監督を期待できること
(b) 専門的な知識が豊富で、その分野についての高い見識に基づいて、有益で客観的な立場からの助言と監督を期待できること
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において適宜報告及び意見交換がなされています。
社外監査役は、常勤監査役と連携して当社の内部監査室、内部統制部門及び会計監査人の監査活動についての情報を得ることにより、監査役監査の実効性を高めています。
社外取締役と社外監査役は、適宜に会合を開き情報交換及び相互の意思の疎通をはかっております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00781] S100IWVP)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。