有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J1MM (EDINETへの外部リンク)
ホッカンホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年3月期)
① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||
取締役会長 代表取締役 | 工 藤 常 史 | 1954年3月2日生 |
| (注)3 | 11,100 | ||||||||||||||||
取締役社長 代表取締役 | 池 田 孝 資 | 1962年11月24日生 |
| (注)3 | 5,600 | ||||||||||||||||
取締役副社長 充填事業 統轄 | 藤 本 良 一 | 1952年8月14日生 |
| (注)3 | 3,600 | ||||||||||||||||
取締役常務執行役員 容器事業 技術・生産部門 統轄 | 佐 藤 泰 祐 | 1964年2月9日生 |
| (注)3 | 2,200 | ||||||||||||||||
取締役執行役員 総務部・人事部・ CSR担当 | 武 田 卓 也 | 1964年9月30日生 |
| (注)3 | 3,300 | ||||||||||||||||
取締役執行役員 経理部・経営企画室 担当 | 砂 廣 俊 明 | 1964年10月1日生 |
| (注)3 | 2,700 | ||||||||||||||||
取締役 | 安 藤 信 彦 | 1964年4月29日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||
取締役 | 宮 村 百合子 | 1956年7月1日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||
取締役 | 藤 田 晶 子 | 1962年12月12日生 |
| (注)3 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||
常勤監査役 | 竹 田 由 里 | 1953年7月15日生 |
| (注)6 | 1,500 | ||||||||||
監査役 | 小 池 明 夫 | 1952年11月12日生 |
| (注)4 | 3,900 | ||||||||||
監査役 | 田 代 宏 樹 | 1968年8月27日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||
監査役 | 鈴 木 徹 也 | 1962年8月13日生 |
| (注)6 | - | ||||||||||
計 | 33,900 |
(注) 1 取締役安藤信彦、取締役宮村百合子及び取締役藤田晶子は、社外取締役であります。
2 監査役田代宏樹及び監査役鈴木徹也は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||
田 島 正 広 | 1965年5月25日生 | 1996年4月 | 弁護士登録、中田・松村法律事務所入所 | (注) | - | |
2003年12月 | 田島正広法律事務所開所 | |||||
2006年7月 | 田島総合法律事務所(名称変更) | |||||
2016年10月 | 田島・寺西法律事務所(名称変更) | |||||
2020年4月 | 東京弁護士会副会長 現在に至る |
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は安藤信彦氏、宮村百合子氏及び藤田晶子氏の3名であります。安藤信彦氏は弁護士の資格を有しており、主に法律の分野において、豊富な経験と専門知識を有しており、有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。また、安藤信彦氏は株式会社ムサシの社外監査役であります。当社と同社との間には特別な関係はありません。宮村百合子氏は税理士の資格を有しており主に税務の分野において、豊富な経験と専門知識を有しており、有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。藤田晶子氏は主に会計学の分野において豊富な経験と専門知識を有しており、有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。
当社の社外監査役は田代宏樹氏と鈴木徹也氏の2名であります。田代宏樹氏は弁護士の資格を有しており主に法律の分野において、豊富な経験と専門知識を有しており、有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。鈴木徹也氏は税理士の資格を有しており主に税務の分野において、豊富な経験と専門知識を有しており、有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、客観的立場から経営の監督・監視を行っております。
また、当社の社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2を基準にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役を含む監査役会は適宜、社外取締役・監査役連絡会を開催することとし、連携を確保する体制を取ることとしております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01354] S100J1MM)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。