有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LLIU (EDINETへの外部リンク)
株式会社リゾート&メディカル 役員の状況 (2021年3月期)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名、女性-名(役員のうち女性の比率-%)
① 役員一覧
男性4名、女性-名(役員のうち女性の比率-%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
代表取締役社長 | - | 山 田 哲 嗣 | 1972年12月26日生 | 2013年6月 | 当社取締役就任(現任) | (注)2 | 456 |
2014年12月 | ㈱ジオネクスト取締役就任 | ||||||
2016年3月 | 同社代表取締役就任 | ||||||
2021年6月 | 当社代表取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | - | 中 田 鐘 吉 | 1949年2月24日生 | 1973年4月 | ㈱和光証券(現みずほ証券㈱)入社 | (注)2 | - |
1998年8月 | ㈱フィナンテック設立取締役就任 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | - | 佐 野 洋 平 | 1976年3月7日生 | 2000年6月 | エス・ビー・シー㈱入社 | (注)2 | - |
2018年1月 | 同社代表取締役就任(現任) | ||||||
2021年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
監査役 | - | 高 松 薫 | 1953年8月16日生 | 1975年10月 | 司法試験合格 | (注)3 | - |
1976年3月 | 京都大学法学部卒業 | ||||||
1978年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | ||||||
1980年6月 | 米国ワシントン大学ロースクール修士号取得 | ||||||
1981年9月 | 米国ロサンゼルス市シェパード・マリン・リクター・ハンプトン法律事務所入所 | ||||||
1992年11月 | 岡本・鈴木・高松法律事務所(現隼あすか法律事務所)パートナー弁護士 | ||||||
1999年3月 | 隼国際法律事務所(現隼あすか法律事務所)パートナー弁護士(現任) | ||||||
2000年4月 | 日本・EU産業協力センター講師(現任) | ||||||
2003年6月 | 株式会社クオンツ・キャピタル(現㈱リゾート&メディカル)監査役就任 | ||||||
2005年4月 | 積水ハウス・SI投資法人監督役員 | ||||||
2013年6月 | 当社監査役就任(現任) |