当社は指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の状況は、それぞれ次のとおりである。
男性23名 女性3名 (役員のうち女性の比率12%)
① 取締役の状況
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
社外取締役 監査委員 | 青 木 美 保 | 1961年4月12日生 | |
1983年4月 | ㈱ボストン・コンサルティング・グ ループ入社 | 1987年8月 | ソロモン・ブラザーズ・インク (ニューヨーク本社)入社 | 1990年1月 | ファイザー・インク 経営戦略室マネージャー | 1995年9月 | エスティ・ローダー・グループ・オブ・カンパニーズ㈱(現 ELCジャパン㈱)社長室長 | 2001年6月 | デロイト トーマツ コンサルティング㈱(現 アビームコンサルティング㈱) 執行役員 | 2005年7月 | エスケル・ジャパン・リミテッド㈱代表取締役 | 2008年3月 | 日本アムウェイ合同会社 副社長 | 2017年4月 | 昭和女子大学 生活科学部(現 食健康科学部) 食安全マネジメント学科 非常勤講師 | 2019年4月 | 昭和女子大学 生活科学部(現 食健康科学部) 食安全マネジメント学科 特命准教授 | 2020年4月 | 昭和女子大学 生活科学部(現 食健康科学部) 食安全マネジメント学科 准教授(現在) | 2020年6月 | 東芝テック㈱ 社外取締役(現在) 当社 社外取締役(現在) |
| (注2) | - |
社外取締役 報酬委員長 監査委員 | 泉 本 小夜子 | 1953年7月8日生 | |
1976年3月
| 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 | 1995年7月 | 監査法人トーマツ パートナー | 2001年7月 | 日本公認会計士協会 本部理事 | 2007年1月 | 金融庁 企業会計審議会 委員 | 2008年3月 | 企業会計基準委員会 退職給付専門委員 | 2010年7月 | 日本公認会計士協会 本部常務理事 | 2015年1月 | 総務省情報通信審議会 委員(現在) | 2016年8月 | 泉本公認会計士事務所 開設(現在) | 2017年4月
| 総務省 情報公開・個人情報保護審査会 委員(現在) | 2017年5月
| フロイント産業㈱ 社外監査役(現在) | 2017年6月
| 第一三共㈱ 社外監査役 当社 社外取締役(現在) |
| (注2) | - |
社外取締役 取締役会議長 指名委員長 | 浦 野 光 人 | 1948年3月20日生 | |
1971年4月 | 日本冷蔵㈱(現 ㈱ニチレイ) 入社 | 1995年4月 | 同社 低温物流企画部長 | 1999年6月 | 同社 取締役 経営企画部長 | 2001年6月 | 同社 代表取締役社長 | 2005年1月 | ㈱ニチレイフーズ 代表取締役社長 | 2007年4月 | 同社 取締役会長 | 2007年6月 | ㈱ニチレイ 代表取締役会長 | 2011年6月 | 横河電機㈱ 社外取締役 | 2013年6月 | ㈱ニチレイ 相談役 ㈱りそなホールディングス 社外取締役 HOYA㈱ 社外取締役(現在) | 2014年6月 | 当社 社外取締役(現在) |
| (注2) | 3 |
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
社外取締役 指名委員 報酬委員 | 西 島 剛 志 | 1957年8月12日生 | |
1981年4月 | ㈱北辰電機製作所(現 横河電機㈱) 入社 | 2008年10月 | 同社 執行役員 IA事業部プロダクト事業センター長 | 2010年4月 | 横河メータ&インスツルメンツ㈱(現 横河計測㈱) 代表取締役社長 | 2011年6月 | 横河電機㈱ 取締役 横河メータ&インスツルメンツ㈱(現 横河計測㈱) 代表取締役社長 | 2012年4月 | 横河電機㈱ 取締役常務執行役員 IAプラットフォーム事業本部長 | 2013年4月 | 同社 代表取締役社長 | 2019年4月 | 同社 代表取締役会長 | 2020年6月 | 当社 社外取締役(現在) | 2021年4月 | 横河電機㈱ 取締役会長(現在) |
| (注2) | - |
社外取締役 監査委員長 | 丸 田 宏 | 1953年8月19日生 | |
1978年4月 | ㈱日立製作所 入社 | 1999年4月 | 同社 財務部副部長 | 1999年8月 | 日立投資顧問㈱ 代表取締役社長 | 2004年6月 | Hitachi America, Ltd. Senior Vice President and Chief Financial Officer | 2004年10月 | Hitachi America, Ltd. Executive Vice President and Chief Financial Officer | 2009年10月 | ㈱日立プラントテクノロジー 財務部長 | 2011年4月 | 同社 取締役 常務執行役員 経営戦略、グループ戦略、財務担当 | 2012年4月 | 同社 取締役 専務執行役員 経営戦略、グループ戦略、財務、Hitachi Smart Transformation Project担当 | 2012年6月 | 同社 代表取締役 専務執行役員 | 2013年4月 | ㈱日立製作所 インフラシステム社 財務統括本部長 | 2014年4月 | 同社 インフラシステムグループCFO | 2015年6月 | 当社 社外取締役(現在) |
| (注2) | - |
社外取締役 監査委員 | 渡 邊 肇 | 1959年7月28日生 | |
1987年4月 | 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所 | 1994年9月 | 米国イリノイ州外国法事務弁護士登録 | 1995年5月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 | 2007年4月 | 末吉綜合法律事務所(現 潮見坂綜合法律事務所)開設 | 2007年6月 | 星光PMC㈱ 社外監査役 | 2009年6月 | フリュー㈱ 社外監査役 | 2013年6月 | 明治ホールディングス㈱ 社外監査役(現在) | 2020年6月 | 当社 社外取締役(現在) | 2022年1月 | 渡邊・清水法律事務所開設(現在) |
| (注2) | - |
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 髙 木 宏 明 | 1962年7月28日生 | |
1985年4月 | 当社 入社 | 2005年4月 | 当社 東日本営業本部 水戸営業部 副部長 | 2013年4月 | 当社 首都圏第一営業本部 副本部長 | 2015年4月 | 当社 東日本統括本部 東日本営業本部 南関東地区営業本部長 | 2015年6月 | 南関東日立物流サービス㈱(現 ㈱日立物流南関東) 代表取締役社長 | 2016年4月 | 当社 執行役 当社 中国代表 | 2018年4月 | 日立物流(中国)有限公司社長 | 2020年4月 | 当社 東日本統括本部 東日本営業本部長 | 2020年7月 | 当社 中国代表 日立物流(中国)有限公司社長 | 2021年4月 | 当社 執行役常務 | 2022年4月 | 当社 代表執行役(現在) 当社 執行役社長(COO)(現在) | 2022年6月 | 当社 取締役(現在) |
| (注2) | 4 |
取締役 指名委員 報酬委員 | 中 谷 康 夫 | 1955年11月12日生 | |
1978年4月 | 当社 入社 | 1999年2月 | 日立物流(アメリカ)出向 | 2003年10月 | 当社 国際営業本部 営業第二部長 | 2004年10月 | 当社 国際営業本部 営業第一部長 | 2005年4月 | 当社 国際営業本部 副本部長 | 2006年4月 | 当社 執行役 当社 国際営業本部長 | 2007年4月 | 当社 海外事業統括本部長 当社 グローバル営業開発本部 副本部長 | 2008年4月 | 当社 北米代表 日立物流(アメリカ)社長 | 2010年4月 | 当社 執行役常務 | 2012年4月 | 当社 執行役専務 当社 グローバル経営戦略室長 当社 AEO・輸出管理本部長 | 2012年7月 | 当社 UC推進本部副本部長 | 2013年4月 | 当社 代表執行役(現在) 当社 執行役副社長 | 2013年6月 | 当社 取締役(現在) 当社 執行役社長 | 2022年4月 | 当社 執行役会長(CEO)(現在) |
| (注2) | 6 |
(注)1 取締役青木美保、泉本小夜子、浦野光人、西島剛志、丸田宏及び渡邊肇の6氏は社外取締役である。
2 取締役の任期は、2021年度に係る定時株主総会終結の時から2022年度に係る定時株主総会終結の時までである。
② 執行役の状況
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表執行役 執行役会長(CEO) | 中 谷 康 夫 | 1955年11月12日生 | ① 取締役の状況参照 | (注) | 6 |
代表執行役 執行役社長(COO) | 髙 木 宏 明 | 1962年7月28日生 | ① 取締役の状況参照 | (注) | 4 |
執行役副社長 | 神 宮 司 孝 | 1955年10月13日生 | |
1979年4月 | 当社 入社 | 2001年2月 | 当社 首都圏第一営業本部 総務部長 | 2004年5月 | 当社 首都圏第一営業本部 神奈川営業部長 | 2006年4月 | 当社 首都圏第一営業本部 副本部長 | 2008年4月 | 当社 執行役 当社 アジア代表 日立物流(アジア)社長 | 2011年4月 | 当社 執行役常務 | 2012年4月 | 当社 西日本営業本部長 | 2013年4月 | 当社 執行役専務 当社 グローバル経営戦略室長 当社 AEO・輸出管理本部長 当社 UC推進本部副本部長 | 2014年4月 | 当社 グローバル経営戦略本部長 | 2015年6月 | ㈱日立物流バンテックフォワーディング 代表取締役社長 | 2015年10月 | 当社 フォワーディング事業戦略本部長 | 2016年4月 | 当社 海外事業統括本部長 | 2016年6月 | 当社 取締役 | 2019年3月 | ㈱エーアイテイー 取締役 | 2019年4月 | 当社 代表執行役 当社 執行役副社長(現在) | 2020年4月 | 当社 海外事業統括本部長 当社 AEO・輸出管理本部長 | 2022年5月 | ㈱エーアイテイー 社外取締役(現在) |
| (注) | 3 |
執行役専務 経営戦略本部長 営業統括本部 輸送事業強化PJ副PJ長 | 佐 藤 清 輝 | 1960年12月24日生 | |
1984年4月 | 当社 入社 | 2003年2月 | 当社 中部営業本部 営業開発部長 | 2006年4月 | 当社 首都圏第一営業本部 神奈川営業部長 | 2009年10月 | 当社 首都圏第一営業本部員 (日立物流(アジア)出向) | 2012年4月 | 当社 首都圏第一営業本部員 (日立物流(タイ)社長) | 2015年4月 | 当社 執行役 当社 東日本統括本部 東日本営業本部長 | 2017年4月 | 当社 執行役常務 当社 経営戦略本部長(現在) 当社 協創PJ長 当社 構造改革PJ長 | 2019年4月 | 当社 執行役専務(現在) | 2020年10月 | 当社 営業統括本部 輸送事業強化PJ副PJ長(現在) |
| (注) | 3 |
執行役専務 西日本統括本部長 | 畠 山 和 久 | 1958年3月18日生 | |
1981年4月 | 当社 入社 | 2002年8月 | 当社 システム開発営業本部輸入 システム部長 | 2009年4月 | 当社 グローバル第二営業開発本部 副本部長 | 2010年4月 | 当社 執行役 当社 グローバル第二営業開発本部長 | 2013年4月 | 当社 執行役常務 当社 グローバル第一営業開発本部長 | 2014年4月 | 当社 グローバル営業統括本部 グローバル第一営業開発本部長 | 2015年4月 | 当社 グローバル営業統括本部 副本部長 当社 PM推進本部長 | 2016年4月 | 当社 営業統括本部長 | 2018年4月 | 当社 東日本統括本部長 | 2019年4月 | 当社 東日本統括本部 東日本営業本部長 ㈱日立物流南関東 代表取締役社長 | 2020年4月 | 当社 執行役専務(現在) | 2021年4月 | 当社 安全品質管理本部長 | 2022年4月 | 当社 西日本統括本部長(現在) |
| (注) | 10 |
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
執行役専務(CFO) 財務戦略本部長 PM推進本部長 | 林 伸 和 | 1958年11月27日生 | |
1981年4月 | 当社 入社 | 2002年8月 | 当社 西日本営業本部 担当部長 | 2007年4月 | 当社 西日本営業本部 九州地区営業本部長 | 2012年4月 | 当社 執行役 当社 経理部長 | 2015年4月 | 当社 執行役常務 | 2017年4月 | 当社 財務戦略本部長(現在) | 2019年4月 | 当社 執行役専務(現在) | 2020年4月 | 当社 PM推進本部長(現在) |
| (注) | 4 |
執行役専務 安全品質管理本部長 経営戦略本部 副本部長 | 渡 辺 亨 | 1958年6月11日生 | |
1983年4月 | 当社 入社 | 2004年4月 | 当社 西日本営業本部 関西イオン営業部長 | 2008年4月 | 当社 グローバル営業開発本部 情報・電子機器システム部長 | 2010年4月 | 当社 東日本営業本部 副本部長 | 2011年4月 | 当社 重量機工統括本部長 | 2013年4月 | 当社 執行役 欧州代表 日立物流(ヨーロッパ)社長 | 2017年4月 | ㈱日立物流バンテックフォワーディング 取締役専務執行役員 | 2018年1月 | 当社 西日本統括本部 西日本営業本部 九州地区営業本部長 | 2018年4月 | ㈱日立物流九州 代表取締役社長 | 2021年4月 | 当社 執行役専務(現在) 当社 東日本統括本部長 | 2022年4月 | 当社 安全品質管理本部長(現在) 当社 経営戦略本部 副本部長(現在) |
| (注) | 3 |
執行役常務 営業統括本部 副本部長 営業統括本部 営業開発本部長 | 安 部 賢 司 | 1960年10月5日生 | |
1984年4月 | 住友商事㈱ 入社 | 2005年10月 | 同社 物流企画営業第一部長 | 2009年4月 | 北米住友商事グループ 北米リスクマネジメントグループ(ニューヨーク) 米国住友商事会社 兼 米州総支配人付 兼 Sumisho Global Logistics(USA) Corporation 社長 | 2014年9月 | 住商グローバル・ロジスティクス㈱ 取締役執行役員 | 2015年4月 | 住友商事㈱ 物流事業部長 | 2019年6月 | 同社 物流インフラ 事業本部 参事 住商グローバル・ロジスティクス㈱ 取締役常務執行役員 | 2020年4月 | 当社 執行役常務(現在) 当社 営業統括本部 副本部長(現在) 当社 営業統括本部 営業開発本部長(現在) |
| (注) | - |
執行役常務 西日本統括本部 西日本営業本部長
| 坂 口 和 久 | 1961年11月8日生 | |
1980年4月 | 当社 入社 | 2006年4月 | 当社 西日本営業本部 中四国営業部長 | 2012年4月 | 当社 西日本営業本部員(西日本日立物流サービス㈱(現 ㈱日立物流西日本)出向) | 2014年4月 | 当社 西日本営業本部 中国地区営業本部長 | 2019年4月 | 当社 執行役 当社 西日本統括本部 西日本営業本部長 (現在) | 2020年4月 | 当社 執行役常務(現在) 当社 西日本統括本部長 | 2021年4月 | ㈱日立物流西日本 代表取締役社長(現在) |
| (注) | - |
執行役常務 営業統括本部長 営業統括本部 ロジスティクスソリュー ション開発本部長 営業統括本部 輸送事業強化PJ長 | 長 尾 清 志 | 1963年3月20日生 | |
1986年4月 | 当社 入社 | 2005年4月 | 当社 システム事業開発本部 流通システム部長 | 2007年4月 | 当社 グローバル営業開発本部 産業システム部長 | 2009年4月 | 当社 グローバル第一営業開発本部 プラットフォーム推進部長 | 2013年4月 | 当社 グローバル第二営業開発本部 副本部長 兼 プラットフォーム推進部長 | 2014年4月 | 当社 西日本営業本部 副本部長 | 2015年4月 | 当社 執行役 当社 西日本統括本部 中部営業本部長 | 2020年4月 | 当社 執行役常務(現在) 当社 営業統括本部長(現在) 当社 営業統括本部 ロジスティクスソリューション開発本部長(現在) | 2020年10月 | 当社 営業統括本部 輸送事業強化PJ長(現在) |
| (注) | 1 |
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
執行役常務 東日本統括本部長 東日本統括本部 東日本営業本部長 | 西 川 和 宏 | 1961年10月24日生 | |
1986年4月 | 当社 入社 | 2003年10月 | 当社 首都圏第二営業本部 関越営業部副部長 | 2009年4月 | 当社 首都圏第二営業本部員(日立物流(アメリカ)出向) | 2012年10月 | 当社 グローバル経営戦略室 担当部長 | 2015年4月 | 当社 東日本統括本部 首都圏営業本部 副本部長 | 2016年4月 | 当社 執行役 当社 東日本統括本部 首都圏営業本部長 | 2017年4月 | ㈱日立物流関東 代表取締役社長 | 2020年4月 | 当社 経営戦略本部 副本部長 | 2022年4月 | 当社 執行役常務(現在) 当社 東日本統括本部長(現在) 当社 東日本統括本部 東日本営業本部長(現在) |
| (注) | 2 |
執行役常務 IT戦略本部長 情報セキュリティ本部長 営業統括本部 輸送事業強化PJ副PJ長 | 米 倉 俊 輔 | 1959年12月25日生 | |
1983年4月 | 日立物流ソフトウェア㈱ 入社 | 2005年6月 | 同社 取締役 | 2008年6月 | 同社 常務取締役 | 2011年4月 | 当社 グローバル第一営業開発本部 副本部長 | 2012年4月 | 当社 執行役 当社 グローバル第一営業開発本部長 | 2013年4月 | 当社 中部営業本部長 | 2015年4月 | 中部日立物流サービス㈱(現 ㈱日立物流中部) 代表取締役社長 | 2019年4月 | 当社 執行役 当社 営業統括本部 IT戦略本部長 | 2019年6月 | 日立物流ソフトウェア㈱ 代表取締役社長(現在) | 2020年4月 | 当社 情報セキュリティ本部長(現在) | 2020年7月 | 当社 営業統括本部 輸送事業強化PJ副PJ長(現在) | 2022年4月 | 当社 執行役常務(現在) 当社 IT戦略本部長(現在) |
| (注) | 3 |
執行役 東日本統括本部 首都圏営業本部長 | 伊与久 賢 一 | 1970年2月26日生 | |
1993年4月 | 当社 入社 | 2013年4月 | 当社 首都圏第二営業本部 担当部長 (関東日立物流サービス㈱(現 ㈱日立物流関東)出向) | 2015年2月 | 当社 首都圏営業本部 北関東営業部長 | 2020年4月 | 当社 東日本統括本部 首都圏営業本部 副本部長 | 2022年4月 | 当社 執行役(現在) 当社 東日本統括本部 首都圏営業本部長(現在) |
| (注) | - |
執行役 人事総務本部長 | 瀬辺 隆喜 | 1969年7月2日生 | |
1992年4月 | 当社 入社 | 2015年4月 | 当社 グローバル営業統括本部 総務部長 | 2015年10月 | 当社 人事総務本部 人事教育部 副部長 | 2016年10月 | 当社 人事総務本部 人事教育部長 | 2021年4月 | 当社 東日本統括本部 担当本部長 | 2022年4月 | 当社 執行役(現在) 当社 人事総務本部長(現在) |
| (注) | 0 |
執行役 海外事業統括本部長 北米代表 AEO・輸出管理本部長 | 髙 田 淳 子 | 1968年12月28日生 | |
1991年4月 | 旭硝子㈱ (現 AGC㈱) 入社 | 2000年6月 | 社団法人 日本化学工業協会 入社 | 2001年5月 | DHLジャパン㈱ 入社 | 2009年12月 | DHLジャパン㈱ 執行役員 マーケティング本部長 | 2015年9月 | 当社 グローバル経営戦略本部 担当部長 | 2017年4月 | 当社 海外事業統括本部 海外事業本部 海外事業企画部長 | 2018年4月 | 当社 海外事業統括本部 グローバルオペレーションサポート本部長 当社 海外事業統括本部 グローバルオペレーションサポート本部 海外事業企画部長 当社 海外事業統括本部 グローバルオペレーションサポート本部 北米・欧州部長 | 2020年4月 | 当社 海外事業統括本部 副本部長 | 2022年1月 | 当社 北米代表(現在) | 2022年4月 | 当社 執行役(現在) 当社 海外事業統括本部長(現在) 当社 AEO・輸出管理本部長(現在) |
| (注) | - |
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
執行役 西日本統括本部 中部営業本部長 | 中 村 浩 | 1962年11月18日生 | |
1985年4月 | 当社 入社 | 2004年4月 | 当社 勤労部 担当部長 | 2006年4月 | 当社 首都圏第一営業本部 総務部長 | 2010年4月 | 当社 人事総務本部 勤労部長 | 2014年4月 | ㈱バンテック 執行役員 | 2017年4月 | ㈱バンテック 常務執行役員 | 2019年4月 | ㈱日立物流中部 代表取締役社長(現在) | 2020年4月 | 当社 西日本統括本部 中部営業本部長(現在) | 2022年4月 | 当社 執行役(現在) |
| (注) | - |
執行役 欧州代表 | 平 野 利一郎 | 1964年3月29日生 | |
1986年4月 | 当社 入社 | 2006年4月 | 当社 国際営業本部員(日立物流(アメリカ)出向) | 2010年10月 | 当社 グローバル営業企画部 副部長 | 2011年4月 | 当社 グローバル経営戦略室 担当部長 | 2011年10月 | 当社 グローバル経営戦略室 グローバル経営企画部長 | 2015年4月 | 当社 海外事業統括本部 副本部長 兼 海外サポート部長 | 2016年4月 | 当社 海外事業統括本部 事業企画本部長 | 2017年4月 | 当社 欧州代表(現在) 日立物流(ヨーロッパ)社長(現在) | 2018年4月 | 当社 執行役(現在) |
| (注) | 6 |
執行役 財務戦略本部 副本部長 | 本 田 仁 志 | 1967年4月1日生 | |
1990年4月 | ㈱東芝 入社 | 2005年10月 | ㈱ファーストリテイリング 入社 | 2008年8月 | トランス・コスモス㈱ 執行役員 | 2014年6月 | 同社 上席常務取締役CFO | 2017年6月 | 同社 取締役 上席常務執行役員 兼 CFO | 2019年4月 | 当社 執行役(現在) 当社 財務戦略本部 副本部長(現在) | 2019年6月 | 当社 財務戦略本部 経理部長(現在) |
| (注) | - |
執行役 アジア代表
| 本田 隆一 | 1962年2月17日生 | |
1985年4月 | 三菱商事㈱ 入社 | 1996年5月 | MC Logistics & Trading Singapore 取締役副社長 JB Distrpark 取締役 | 2002年10月 | McTI Polska 取締役副社長執行役員 | 2003年4月 | 同社 取締役社長執行役員 | 2004年10月 | エム・シー・トランスインターナショナル㈱(現 三菱商事ロジスティクス㈱)執行役員 菱光ロジスティクス㈱(現 三菱商事ロジスティクス㈱)流通ソリューション部長 | 2006年4月 | 三菱商事ロジスティクス㈱ 取締役営業担当執行役員 | 2011年4月 | 三菱商事㈱ 物流ソリューション部長 | 2018年3月 | 当社 東日本統括本部 東日本営業本部 副本部長 | 2018年10月 | 当社 海外事業統括本部 副本部長 | 2019年3月 | Eternity Grand Logistics Public Co., Ltd. 取締役社長 | 2019年4月 | 当社 アジア副代表 日立物流(タイ)取締役会長(現在) | 2020年4月 | 当社 アジア代表(現在) 日立物流(アジア)取締役社長(現在) | 2021年4月 | 当社 執行役(現在) Eternity Grand Logistics Public Co., Ltd. 取締役会長(現在) |
| (注) | 0 |
執行役 協創PJ長 営業統括本部 営業開発本部 副本部長 | 三 村 哲 史 | 1968年5月8日生 | |
1995年3月 | ㈱壽屋 入社 | 2002年5月 | 当社 入社 | 2013年4月 | 当社 グローバル第二営業開発本部 流通ロジスティクス2部長 | 2017年4月 | 当社 営業統括本部 営業開発本部長 当社 営業統括本部 営業開発本部 営業企画部長 | 2019年4月 | 当社 執行役(現在) | 2020年4月 | 当社 中国代表 日立物流(中国)有限公司社長 | 2020年7月 | 当社 東日本統括本部 東日本営業本部長 | 2021年4月 | ㈱日立物流南関東 代表取締役社長 | 2022年4月 | 当社 協創PJ長(現在) 当社 営業統括本部 営業開発本部 副本部長(現在) |
| (注) | 0 |
計 | 45 |
(注) 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の末日までとする。
③ 会社と社外取締役(社外役員)との関係について
当社には社外取締役が6名おり、社外取締役と当社との人的関係及び資本的関係は、「① 取締役の状況」に記載のとおりである。丸田宏氏の出身会社である㈱日立製作所と当社グループとの間には、129億41百万円の取引(当連結会計年度の運送及び作業受託)がある。なお、社外取締役5名と当社との間には、会社法施行規則第74条第2項第3号に定める特別の利害関係はない。
当社は、コーポレートガバナンスの強化をめざし、経営の透明性向上と客観性の確保を目的に、外部の客観的な意見を取り入れるべく、経営に関する豊富な経験、学識等を有する者を社外取締役として招聘している。また、社外取締役の独立性について客観的に判断するため、㈱東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」や議決権行使助言機関等の独立性基準を参考に「社外取締役の独立性基準」を制定し、当該基準に照らして独立した立場にある社外取締役を一般株主との利益相反が生ずるおそれのない独立役員として指定している。(青木美保氏、泉本小夜子氏、浦野光人氏、西島剛志氏、渡邊肇氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ている)。
(社外取締役の独立性基準)
以下の事項に該当しない場合、当該社外取締役に独立性があると判断する。
(a) 当社の前事業年度末の発行済株式総数の10%以上(間接保有分を含む)を保有する企業、団体の取締役、監査
役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人及びそれに準じる者(以下総称して「会社関係者」という。)又
は最近10年間において会社関係者だった者
(b) (a)の企業、団体の子会社の会社関係者
(c) 当社が前事業年度末の発行済株式総数の10%以上(間接保有分を含む)を保有する企業、団体の会社関係者
(d) 当社の前連結会計年度売上収益の2%以上を占める会社の会社関係者、又は最近5年間において会社関係者
だった者
(e) 取引先の前事業年度連結売上高の2%以上を当社並びに連結子会社が占める会社の会社関係者、又は最近5
年間において会社関係者だった者
(f) 当社の連結総資産の2%以上の金額の借入先金融機関の会社関係者、又は最近5年間において会社関係者だ
った者
(g) 当社から役員報酬以外に、過去5年間において、年間1,000万円以上(複数の事業年度に係る場合は対象事業
年度平均)の金銭その他財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家或いは法律専門家である者
(h) 当社から前事業年度に年間1,000万円以上の寄付金、協力金等を受領した者或いは受領した団体に所属する者
(i) 当社又は連結子会社から取締役、監査役を受け入れている会社又はその親会社もしくは連結子会社の会社関
係者
(j) 上記(a)から(i)のいずれかに掲げる者(役員等の重要な役職者でない者を除く)の配偶者又は二親等内の親族
(k) 当社又は連結子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、又は支配人その使用人(以下「業務執行者」と
いう。)、又は過去10年内に業務執行者であった者、及び当社又は連結子会社の会社関係者の配偶者又は二親
等内の親族