有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100MI1M (EDINETへの外部リンク)
株式会社データホライゾン 役員の状況 (2021年6月期)
① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役高橋弘明氏ならびに取締役(常勤監査等委員)野間寬氏、取締役(監査等委員)神出二允氏および竹島哲郎氏は、社外取締役であります。
2.取締役(常勤監査等委員)野間寬氏、取締役(監査等委員)神出二允氏および竹島哲郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役からの情報収集および重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査部門と監査等委員会の十分な連携を可能とすべく、野間寬氏を常勤監査等委員として選定しております。
4.取締役(監査等委員を除く。)の任期は、2021年9月28日開催の定時株主総会における選任時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、2020年9月29日開催の定時株主総会における選任時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であり、うち3名は監査等委員である取締役であります。また、監査等委員である取締役3名は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役および監査等委員である社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、専門的な知見および客観的な立場より監督または監査を行い得ることを期待し、監査等委員である社外取締役3名を東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として、選任しております。
社外取締役である高橋弘明氏は、㈱エヌ・ティ・ティ・データの第二公共事業本部ヘルスケア事業部第一統括部長 兼 技術革新統括本部技術開発本部ヘルスケアAIセンタ長であります。㈱エヌ・ティ・ティ・データは2021年6月末時点において、当社の株式96,000株を保有しておりますが、全株式の3%未満であり、重要性はないものと判断しております。また、当社と㈱エヌ・ティ・ティ・データとの間に医療関連情報サービスに関する業務委託契約等の取引関係があります。当社は、独立性の有無に関わらず、同氏の長年医療情報サービスおよび公共ヘルスケアの業務に従事してきた豊富な専門知識や経験をもって、当社の経営全般にわたるアドバイスや外部の視点からの意見が期待できる人物であると判断し、社外取締役に選任いたしました。
常勤監査等委員である社外取締役の野間寬氏は、当社との資本的関係およびその他の利害関係は一切ありません。また、同氏およびその近親者は、当社関係会社の業務執行者、当社の主要株主もしくはその業務執行者ではなく、当社との役員報酬以外の金銭等の授受は存在していないことから、一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、同氏の金融機関における豊富な経験や識見を活かし、当社の監査等委員である社外取締役としての監査機能および役割を果たして頂けると判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。
監査等委員である社外取締役の神出二允氏は、当社との資本的関係およびその他の利害関係は一切ありません。また、同氏およびその近親者は、当社関係会社の業務執行者、当社の主要株主もしくはその業務執行者ではなく、当社との役員報酬以外の金銭等の授受は存在していないことから、一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、同氏の企業経営に関する豊富な経験と識見を活かし、当社の監査等委員である社外取締役としての監査機能および役割を果たして頂けると判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。
監査等委員である社外取締役の竹島哲郎氏は、税理士であり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、同氏と、当社との資本的関係およびその他の利害関係は一切ありません。また、同氏およびその近親者は、当社関係会社の業務執行者、当社の主要株主もしくはその業務執行者ではなく、当社との役員報酬以外の金銭等の授受は存在していないことから、一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、同氏の財務および会計に関する専門家としての経験や識見を活かし、当社の監査等委員である社外取締役としての監査機能および役割を果たして頂けると判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および監査等委員である社外取締役は、原則月1回開催される取締役会へ出席し、社外取締役は、医療関連情報サービスに関する豊富な専門知識や経験に基づき、経営陣から独立した立場から適宜意見を表明し、経営の監督機能を果たしております。監査等委員である社外取締役は、専門的知識と豊富な経験に基づき、経営陣から独立した立場から取締役会にて適宜意見を表明し、経営の監督機能を果たしております。また、適宜内部監査人および会計監査人と意見交換を行い適正なコーポレート・ガバナンスの維持を図っております。
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名 (担当) | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
代表取締役社長 | 内海 良夫 | 1947年7月29日生 | 1972年3月 学習塾開業 1982年3月 当社設立、代表取締役社長(現任) 2010年12月 ㈱DPPヘルスパートナーズ取締役 2012年6月 コスモシステムズ㈱取締役会長 2017年5月 ㈱DPPヘルスパートナーズ 代表取締役社長(現任) 2018年11月 当社営業本部担当 2019年7月 ㈱ブリッジ取締役(現任) 2020年7月 当社新規事業開発本部長 | (注)4 | 707,300株 |
専務取締役 営業本部長 (営業本部) | 濱 宏一郎 | 1968年5月28日生 | 1991年4月 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ入社 2008年4月 同社ヘルスケア事業本部部長 2010年10月 同社保険・医療ビジネス事業本部部長 2011年7月 同社ライフサポート事業本部部長 2013年7月 同社公共システム事業本部部長 2014年4月 同社公共システム事業本部ヘルスケア 事業部第二統括部長 2016年4月 同社第二公共事業本部ヘルスケア 事業部第一統括部長 2017年9月 当社取締役 2020年7月 当社営業本部長(現任) 2020年9月 当社常務取締役 2020年9月 ㈱DPPヘルスパートナーズ 取締役(現任) 2021年8月 ㈱ブリッジ取締役(現任) 2021年9月 当社専務取締役(現任) | (注)4 | - |
常務取締役 運用・開発本部長 (運用・開発本部) | 林 和昭 | 1961年11月26日生 | 1982年4月 ㈱広島コンピュータサービス入社 1986年10月 当社入社 2002年10月 当社開発部長 2006年11月 当社取締役 2009年4月 当社医療情報サービス部長 2017年5月 ㈱DPPヘルスパートナーズ 取締役(現任) 2017年7月 当社データセンター運用部担当 2020年7月 当社運用・開発本部長(現任) 2021年9月 当社常務取締役(現任) | (注)4 | 6,400株 |
取締役 管理本部長 (管理本部) | 内藤 慎一郎 | 1960年6月26日生 | 1986年4月 ㈱やまびこ(旧新ダイワ工業㈱)入社 2006年5月 当社入社 2007年12月 当社経理部長 2010年6月 当社取締役(現任) 2012年6月 ㈱DPPヘルスパートナーズ取締役 2012年10月 当社経営管理部長 2017年5月 ㈱DPPヘルスパートナーズ 常務取締役(現任) 2020年7月 当社管理本部長(現任) | (注)4 | - |
取締役 新規事業本部長 (新規事業開発本部) | 瀬川 翔 | 1984年7月22日生 | 2010年4月 ㈱ディー・エヌ・エー入社 2018年4月 同社執行役員 兼 ヘルスケア事業 本部本部長 兼 DeSCヘルスケア㈱ 代表取締役社長 兼 ㈱DeNAライフ サイエンス代表取締役社長 2019年4月 DeSCヘルスケア㈱取締役 2020年4月 同社代表取締役社長(現任) 2021年4月 ㈱ディー・エヌ・エー執行役員 兼 ヘルスケア事業本部副本部長(現任) 2021年7月 当社新規事業本部長(現任) 2021年9月 当社取締役(現任) | (注)4 | - |
役職名 (担当) | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
取締役 営業副本部長 東日本営業部長 | 米田 興樹 | 1973年8月21日生 | 1996年4月 大日本印刷㈱入社 2002年5月 ㈱21入社 2010年1月 当社入社 2013年4月 当社西日本営業部長 2017年5月 ㈱DPPヘルスパートナーズ取締役 2018年11月 当社営業本部長 2019年7月 ㈱ブリッジ取締役 2020年7月 当社東日本営業部長(現任) 2021年9月 当社取締役(現任) 2021年9月 当社営業副本部長(現任) | (注)4 | 2,000株 |
取締役 | 高橋 弘明 (注)1 | 1969年5月23日生 | 1993年4月 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ入社 2012年7月 同社ライフサポート事業本部部長 2013年7月 同社公共システム事業本部部長 2015年7月 同社第二公共事業本部部長 2020年7月 同社第二公共事業本部ヘルスケア 事業部 第一統括部長 兼 技術革新 統括本部技術開発本部ヘルスケア AIセンタ長(現任) 2020年9月 当社取締役(現任) | (注)4 | - |
取締役 (常勤監査等委員) | 野間 寬 (注)1,2,3 | 1951年1月28日生 | 2006年6月 ㈱もみじ銀行監査役 2006年10月 ㈱山口フィナンシャルグループ監査役 2014年6月 もみじ地所㈱顧問 2015年6月 当社監査役 2017年5月 ㈱DPPヘルスパートナーズ 監査役(現任) 2018年9月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) | (注)5 | - |
取締役 (監査等委員) | 神出 二允 (注)1,2 | 1941年6月10日生 | 2001年4月 チチヤス乳業㈱顧問 2005年11月 サンタ実業㈱代表取締役社長 2009年6月 当社監査役 2015年6月 当社監査役辞任 2016年6月 当社監査役 2018年9月 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)5 | - |
取締役 (監査等委員) | 竹島 哲郎 (注)1,2 | 1949年2月3日生 | 1996年6月 社会福祉法人広島光明学園 事務局長 2002年3月 竹島哲郎税理士事務所開業(現職) 2016年6月 当社監査役 2018年9月 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)5 | - |
計 | 715,700株 |
2.取締役(常勤監査等委員)野間寬氏、取締役(監査等委員)神出二允氏および竹島哲郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役からの情報収集および重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査部門と監査等委員会の十分な連携を可能とすべく、野間寬氏を常勤監査等委員として選定しております。
4.取締役(監査等委員を除く。)の任期は、2021年9月28日開催の定時株主総会における選任時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、2020年9月29日開催の定時株主総会における選任時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であり、うち3名は監査等委員である取締役であります。また、監査等委員である取締役3名は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役および監査等委員である社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、専門的な知見および客観的な立場より監督または監査を行い得ることを期待し、監査等委員である社外取締役3名を東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として、選任しております。
社外取締役である高橋弘明氏は、㈱エヌ・ティ・ティ・データの第二公共事業本部ヘルスケア事業部第一統括部長 兼 技術革新統括本部技術開発本部ヘルスケアAIセンタ長であります。㈱エヌ・ティ・ティ・データは2021年6月末時点において、当社の株式96,000株を保有しておりますが、全株式の3%未満であり、重要性はないものと判断しております。また、当社と㈱エヌ・ティ・ティ・データとの間に医療関連情報サービスに関する業務委託契約等の取引関係があります。当社は、独立性の有無に関わらず、同氏の長年医療情報サービスおよび公共ヘルスケアの業務に従事してきた豊富な専門知識や経験をもって、当社の経営全般にわたるアドバイスや外部の視点からの意見が期待できる人物であると判断し、社外取締役に選任いたしました。
常勤監査等委員である社外取締役の野間寬氏は、当社との資本的関係およびその他の利害関係は一切ありません。また、同氏およびその近親者は、当社関係会社の業務執行者、当社の主要株主もしくはその業務執行者ではなく、当社との役員報酬以外の金銭等の授受は存在していないことから、一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、同氏の金融機関における豊富な経験や識見を活かし、当社の監査等委員である社外取締役としての監査機能および役割を果たして頂けると判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。
監査等委員である社外取締役の神出二允氏は、当社との資本的関係およびその他の利害関係は一切ありません。また、同氏およびその近親者は、当社関係会社の業務執行者、当社の主要株主もしくはその業務執行者ではなく、当社との役員報酬以外の金銭等の授受は存在していないことから、一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、同氏の企業経営に関する豊富な経験と識見を活かし、当社の監査等委員である社外取締役としての監査機能および役割を果たして頂けると判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。
監査等委員である社外取締役の竹島哲郎氏は、税理士であり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、同氏と、当社との資本的関係およびその他の利害関係は一切ありません。また、同氏およびその近親者は、当社関係会社の業務執行者、当社の主要株主もしくはその業務執行者ではなく、当社との役員報酬以外の金銭等の授受は存在していないことから、一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、同氏の財務および会計に関する専門家としての経験や識見を活かし、当社の監査等委員である社外取締役としての監査機能および役割を果たして頂けると判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および監査等委員である社外取締役は、原則月1回開催される取締役会へ出席し、社外取締役は、医療関連情報サービスに関する豊富な専門知識や経験に基づき、経営陣から独立した立場から適宜意見を表明し、経営の監督機能を果たしております。監査等委員である社外取締役は、専門的知識と豊富な経験に基づき、経営陣から独立した立場から取締役会にて適宜意見を表明し、経営の監督機能を果たしております。また、適宜内部監査人および会計監査人と意見交換を行い適正なコーポレート・ガバナンスの維持を図っております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E21553] S100MI1M)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。