① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率17%)
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 (社長執行役員(COO)) | 髙 木 宏 明 | 1962年7月28日生 | |
1985年4月 | 当社 入社 | 2005年4月 | 当社 東日本営業本部 水戸営業部副部長 | 2013年4月 | 当社 首都圏第一営業本部 副本部長 | 2015年4月 | 当社 東日本統括本部 東日本営業本部 南関東地区営業本部長 | 2015年6月 | 南関東日立物流サービス㈱(現 ロジスティード南関東㈱) 代表取締役社長 | 2016年4月 | 当社 執行役 当社 中国代表 | 2018年4月 | 日立物流(中国)有限公司(現 LOGISTEED China, Ltd.) 社長 | 2020年4月 | 当社 東日本統括本部 東日本営業本部長 | 2020年7月 | 当社 中国代表 日立物流(中国)有限公司(現 LOGISTEED China, Ltd.) 社長 | 2021年4月 | 当社 執行役常務 | 2022年4月 | 当社 代表執行役 当社 執行役社長(COO) | 2022年6月 | 当社 取締役 | 2023年3月 | 当社 代表取締役(現在) 当社 社長執行役員(COO)(現在) |
| (注2) | - |
代表取締役 (会長執行役員(CEO)) | 中 谷 康 夫 | 1955年11月12日生 | |
1978年4月 | 当社 入社 | 1999年2月 | 日立物流(アメリカ)(現 LOGISTEED America, Inc.) 出向 | 2003年10月 | 当社 国際営業本部 営業第二部長 | 2004年10月 | 当社 国際営業本部 営業第一部長 | 2005年4月 | 当社 国際営業本部 副本部長 | 2006年4月 | 当社 執行役 当社 国際営業本部長 | 2007年4月 | 当社 海外事業統括本部長 当社 グローバル営業開発本部 副本部長 | 2008年4月 | 当社 北米代表 日立物流(アメリカ)(現 LOGISTEEDAmerica, Inc.) 社長 | 2010年4月 | 当社 執行役常務 | 2012年4月 | 当社 執行役専務 当社 グローバル経営戦略室長 当社 AEO・輸出管理本部長 | 2012年7月 | 当社 UC推進本部副本部長 | 2013年4月 | 当社 代表執行役 当社 執行役副社長 | 2013年6月 | 当社 取締役 当社 執行役社長 | 2022年4月 | 当社 執行役会長(CEO) | 2023年3月 | 当社 代表取締役(現在) 当社 会長執行役員(CEO)(現在) |
| (注2) | - |
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | 青 木 美 保 | 1961年4月12日生 | |
1983年4月 | ㈱ボストン・コンサルティン グ・グループ(現 ボストン・コンサルティング・グループ合同会社)入社 | 1987年8月 | ソロモン・ブラザーズ・インク (ニューヨーク本社)入社 | 1990年1月 | ファイザー・インク 経営戦略室マネージャー | 1995年9月 | エスティ・ローダー・グループ・オブ・カンパニーズ㈱(現 ELCジャパン㈱)社長室長 | 2001年6月 | デロイト トーマツ コンサルティング㈱(現 アビームコンサルティング㈱) 執行役員 | 2005年7月 | エスケル・ジャパン・リミテッド㈱(現 テッセレーション・ジャパン・リミテッド㈱)代表取締役 | 2008年3月 | 日本アムウェイ合同会社 副社長 | 2017年4月 | 昭和女子大学 生活科学部(現 食健康科学部) 食安全マネジメント学科 非常勤講師 | 2019年4月 | 昭和女子大学 生活科学部(現 食健康科学部) 食安全マネジメント学科 特命准教授 | 2020年4月 | 昭和女子大学 生活科学部(現 食健康科学部) 食安全マネジメント学科 准教授(現在) | 2020年6月 | 東芝テック㈱ 社外取締役(現在) 当社 社外取締役(現在) |
| (注2) | - |
取締役 | 浦 野 光 人 | 1948年3月20日生 | |
1971年4月 | 日本冷蔵㈱(現 ㈱ニチレイ) 入社 | 1995年4月 | 同社 低温物流企画部長 | 1999年6月 | 同社 取締役 経営企画部長 | 2001年6月 | 同社 代表取締役社長 | 2005年1月 | ㈱ニチレイフーズ 代表取締役社長 | 2007年4月 | 同社 取締役会長 | 2007年6月 | ㈱ニチレイ 代表取締役会長 | 2011年6月 | 横河電機㈱ 社外取締役 | 2013年6月 | ㈱ニチレイ 相談役 ㈱りそなホールディングス 社外取締役 HOYA㈱ 社外取締役 | 2014年6月 | 当社 社外取締役(現在) |
| (注2) | - |
取締役 | 西 島 剛 志 | 1957年8月12日生 | |
1981年4月 | ㈱北辰電機製作所(現 横河電機㈱) 入社 | 2008年10月 | 同社 執行役員 IA事業部プロダクト事業センター長 | 2010年4月 | 横河メータ&インスツルメンツ㈱(現 横河計測㈱) 代表取締役社長 | 2011年6月 | 横河電機㈱ 取締役 横河メータ&インスツルメンツ㈱(現 横河計測㈱) 代表取締役社長 | 2012年4月 | 横河電機㈱ 取締役常務執行役員 IAプラットフォーム事業本部長 | 2013年4月 | 同社 代表取締役社長 | 2019年4月 | 同社 代表取締役会長 | 2020年6月 | 当社 社外取締役(現在) | 2021年4月 | 横河電機㈱ 取締役会長(現在) | 2022年6月 | ㈱村田製作所 社外取締役(現在) |
| (注2) | - |
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | 平 野 博 文 | 1961年3月14日生 | |
1983年4月 | 日興証券㈱(現 SMBC日興証券㈱) 入社 | 1998年10月 | ㈱日興ヨーロッパ(現 Citigroup Capital Partners Japan Ltd.) 社長 日興コーディアルグループ 投資運用部長 | 1999年4月 | 日興プリンシパルインベストメンツ㈱ CEO・会長 | 2003年6月 | 日興コーディアルグループ 取締役 | 2008年4月 | アリックスパートナーズ・アジアLLC 入社 | 2010年1月 | 同社 日本代表 | 2010年10月 | 同社 アジア地域フィナンシャル・サービス統括 | 2013年4月 | ㈱KKRジャパン 入社 同社 代表取締役社長(現在) | 2013年8月 | オリオンインベストメント㈱(現 PHCホールディングス㈱)取締役 (現在) | 2015年3月 | Pioneer DJ㈱(現 AlphaTheta㈱) 社外取締役 | 2017年5月 | CKホールディングス㈱(現 マレリホールディングス㈱)取締役(現在) | 2017年10月 | 日立工機㈱(現 工機ホールディングス㈱) 社外取締役 | 2019年6月 | ㈱日立国際電気 社外取締役 | 2019年9月 | ㈱KKRジャパン アジアプライベートエクイティ共同代表(現在) | 2021年3月 | ㈱KOKUSAI ELECTRIC 社外取締役(現在) | 2022年4月 | ㈱KJRマネジメント 取締役(現在) | 2023年3月 | 当社 社外取締役(現在) |
| (注2) | - |
取締役 | 森 田 和 信 | 1966年5月12日生 | |
1991年4月 | 三菱油化㈱(現 三菱ケミカル㈱)入社 | 2004年3月 | ㈱日立製作所 入社 | 2019年4月 | 同社 インダストリー事業統括本部CSO | 2021年4月 | 同社 執行役常務(現在) 同社 産業・流通ビジネスユニットCEO | 2022年4月 | 同社 インダストリアルデジタルビジネスユニットCEO(現在) | 2023年3月 | 当社 社外取締役(現在) |
| (注2) | - |
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | 谷田川 英 治 | 1978年1月20日生 | |
2002年4月 | ゴールドマンサックス証券㈱ 入社 | 2006年8月 | ㈱KKRジャパン 入社 | 2013年8月 | パナソニック・ヘルスケアホールディングス㈱(現 PHCホールディングス㈱) 社外取締役 | 2015年3月 | Pioneer DJ㈱(現 AlphaTheta㈱)社外取締役 | 2015年6月 | Transphorm Inc. Board Director(現在) | 2015年9月 | トランスフォーム・ジャパン㈱ 社外取締役(現在) | 2016年10月 | CKホールディングス㈱(現 マレリホールディングス㈱) 社外取締役 | 2017年6月 | トランスフォーム・会津㈱ 社外取締役 | 2017年10月 | 日立工機㈱(現 工機ホールディングス㈱)社外取締役(現在) | 2018年6月 | ㈱KOKUSAI ELECTRIC 社外取締役 | 2019年8月 | ㈱フロムスクラッチ(現 ㈱データX) 社外取締役(現在) | 2020年12月 | GANOVATION, PTE. LTD. Director (現在) | 2021年3月 | ㈱西友ホールディングス 取締役 (現在) | 2021年4月 | ㈱ネットスターズ 取締役(現在) | 2022年3月 | 弥生㈱ 社外取締役(現在) | 2022年3月 | アルトア㈱ 取締役(現在) | 2022年6月 | PHCホールディングス㈱ 社外取締役(現在) | 2023年3月 | 当社 社外取締役(現在) |
| (注2) | - |
監査役 (常勤) | 丸 田 宏 | 1953年8月19日生 | |
1978年4月 | ㈱日立製作所 入社 | 1999年4月 | 同社 財務部副部長 | 1999年8月 | 日立投資顧問㈱ 代表取締役社長 | 2004年6月 | Hitachi America, Ltd. Senior Vice President and Chief Financial Officer | 2004年10月 | Hitachi America, Ltd. Executive Vice President and Chief Financial Officer | 2009年10月 | ㈱日立プラントテクノロジー 財務部長 | 2011年4月 | 同社 取締役 常務執行役員 経営戦略、グループ戦略、財務担当 | 2012年4月 | 同社 取締役 専務執行役員 経営戦略、グループ戦略、財務、Hitachi Smart Transformation Project担当 | 2012年6月 | 同社 代表取締役 専務執行役員 | 2013年4月 | ㈱日立製作所 インフラシステム社 財務統括本部長 | 2014年4月 | 同社 インフラシステムグループCFO | 2015年6月 | 当社 社外取締役 | 2023年3月 | 当社 常勤監査役(現在) |
| (注3) | - |
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
監査役 | 泉 本 小夜子 | 1953年7月8日生 | |
1976年3月
| 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 | 1995年7月 | 監査法人トーマツ パートナー | 2001年7月 | 日本公認会計士協会 本部理事 | 2007年1月 | 金融庁 企業会計審議会 委員 | 2008年3月 | 企業会計基準委員会 退職給付専門委員 | 2010年7月 | 日本公認会計士協会 本部常務理事 | 2015年1月 | 総務省情報通信審議会 委員 | 2016年8月 | 泉本公認会計士事務所 開設(現在) | 2017年4月 | 総務省 情報公開・個人情報保護審査会 委員 | 2017年5月 | フロイント産業㈱ 社外監査役(現在) | 2017年6月 | 第一三共㈱ 社外監査役 当社 社外取締役 | 2022年6月 | 日本精工㈱ 社外取締役(現在) | 2023年3月 | 当社 監査役(現在) |
| (注3) | - |
監査役 | 宮 内 秀 聡 | 1992年3月7日生 | |
2014年4月 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ 入社 | 2017年5月 | ㈱KKRジャパン 入社 | 2020年4月 | 工機ホールディングス㈱ 社外監査役(現在) | 2023年3月 | 当社 社外監査役(現在) |
| (注3) | - |
監査役 | 渡 邊 肇 | 1959年7月28日生 | |
1987年4月 | 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所 | 1994年9月 | 米国イリノイ州外国法事務弁護士登録 | 1995年5月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 | 2007年4月 | 末吉綜合法律事務所(現 潮見坂綜合法律事務所)開設 | 2007年6月 | 星光PMC㈱ 社外監査役 | 2009年6月 | フリュー㈱ 社外監査役 | 2013年6月 | 明治ホールディングス㈱ 社外監査役(現在) | 2020年6月 | 当社 社外取締役 | 2022年1月 | 渡邊・清水法律事務所開設(現在) | 2023年3月 | 当社 監査役(現在) |
| (注3) | - |
計 | - |
(注)1 取締役青木美保、浦野光人、西島剛志、平野博文、森田和信、谷田川英治は社外取締役である。
監査役宮内秀聡は社外監査役である。
2 取締役の任期は、2022年度に係る定時株主総会から2023年度に係る定時株主総会終結の時までである。
3 監査役の任期は、2023年3月1日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総
会終結の時までである。
② 社外役員の状況
当社には社外取締役は6名、社外監査役が1名おり、社外取締役および社外監査役と当社との人的関係及び資本的関係は、「① 役員一覧」に記載のとおりである。社外取締役である平野博文氏、谷田川英治氏、社外監査役である宮内秀聡氏は、KKRの日本法人である㈱KKRジャパンに所属しており、KKRは当社の親会社であるロジスティードホールディングス㈱の議決権90%を所有しているHTSK Investment L.P.を間接的に保有・運営している。また、社外取締役である森田和信氏は、日立製作所に所属しており、同社は当社の親会社であるロジスティードホールディングス㈱の議決権10%を所有しており、また、同社と当社グループとの取引は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 29.関連当事者取引」に記載のとおりである。なお、上記以外の社外取締役3名と当社との間には、会社法施行規則第74条第2項第3号に定める特別の利害関係はない。