有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1008QR7
株式会社福山コンサルタント 役員の状況 (2016年6月期)
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役社長 | 福 島 宏 治 | 1959年2月12日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注)2 | 38 | |
2002年7月 2004年10月 | 当社総務本部経理部長 当社経営企画本部企画室長 | ||||||
2007年10月 | 当社執行役員経営企画室長 | ||||||
2009年9月 | 当社取締役経営企画室長 | ||||||
2011年2月 | ㈱HMB取締役 | ||||||
2011年10月 | 当社常務取締役経営企画室長 | ||||||
2012年7月 | ㈱環境防災取締役 | ||||||
2013年7月 | 当社常務取締役戦略企画室長 | ||||||
2013年7月 2014年9月 2015年7月 2016年7月 | ㈱環境防災代表取締役 当社代表取締役社長戦略企画室長 当社代表取締役社長企画本部長 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 副社長 | 管理本部長 | 柴 田 貴 徳 | 1950年1月21日生 | 1974年4月 | 当社入社 | (注)2 | 23 |
2002年7月 | 当社本社事業部長 | ||||||
2003年10月 | 当社執行役員本社事業部長 | ||||||
2004年9月 | 当社取締役本社事業部長兼経営企画本部副本部長 | ||||||
2006年7月 | 当社取締役経営企画本部副本部長兼MA戦略室長 | ||||||
2006年10月 | 当社取締役企画本部副本部長兼MA戦略室長 | ||||||
2007年10月 | 当社常務取締役企画本部長 | ||||||
2009年10月 | 当社専務取締役企画本部長 | ||||||
2013年7月 2014年9月 | 当社専務取締役管理本部長 当社取締役副社長管理本部長(現任) | ||||||
専務取締役 | 事業統括本部長 | 福 山 俊 弘 | 1953年4月19日生 | 1980年4月 1999年7月 2002年7月 2005年10月 2006年7月 2006年9月 2008年9月 2009年9月 2009年9月 2014年7月 2014年9月 | 当社入社 当社企画室長 当社西日本事業部長 当社執行役員事業本部副本部長兼西日本事業部長 当社執行役員事業本部副本部長兼東日本事業部長 当社取締役事業本部副本部長兼東日本事業部長 当社取締役事業本部長(東日本帯担当)兼東日本事業部長 当社常務取締役事業本部長(東日本帯担当)兼東日本事業部長 当社常務取締役事業本部長(東日本帯担当) 当社常務取締役事業本部長(東日本帯担当) 当社専務取締役事業統括本部長(現任) | (注)2 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常務取締役 | 地域本部長 | 中 村 宏 | 1952年9月30日生 | 1976年4月 | 当社入社 | (注)2 | 17 |
2000年7月 | 当社本社事業部調査部長 | ||||||
2006年7月 | 当社本社事業部長 | ||||||
2007年10月 | 当社執行役員本社事業部長 | ||||||
2008年9月 | 当社取締役本社事業部長 | ||||||
2008年10月 | 当社取締役事業本部長(西日本帯担当)兼本社事業部長 | ||||||
2014年9月 2016年7月 | 当社常務取締役地域本部長兼本社事業部長 当社常務取締役地域本部長(現任) | ||||||
取締役 | 部門本部長兼 東京支社長 | 山 根 公 八 | 1956年2月20日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)2 | 18 |
2002年7月 | 当社西日本事業部技術部長 | ||||||
2006年7月 | 当社西日本事業部長 | ||||||
2006年10月 | 当社執行役員西日本事業部長 | ||||||
2009年9月 | 当社取締役西日本事業部長 | ||||||
2010年7月 | 当社取締役東北事業部長 | ||||||
2014年7月 2014年9月 2014年10月 | 当社取締役東京支社長 当社取締役部門本部長兼東京支社長(現任) 株式会社HMB取締役(現任) | ||||||
取締役 | 総務部長 | 立 石 亮 祐 | 1957年4月21日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)2 | 9 |
2005年7月 | 当社本社事業部交通マネジメント部長 | ||||||
2006年10月 | 当社技術企画室長兼本社事業部付部長 | ||||||
2007年10月 | 当社本社事業部次長兼技術企画室長 | ||||||
2010年7月 | 当社執行役員西日本事業部長 | ||||||
2010年7月 | 株式会社環境防災取締役 | ||||||
2012年7月 | 株式会社環境防災監査役 | ||||||
2014年7月 2015年9月 2016年3月 2016年4月 2016年7月 | 当社執行役員交通マネジメント事業部長 当社取締役交通マネジメント事業部長 福山ビジネスネットワーク株式会社代表取締役社長(現任) 当社取締役総務部長兼交通マネジメント事業部長(西日本) 当社取締役総務部長(現任) | ||||||
取締役 | ストックマネジメント事業部長 | ひばり野 憲一 | 1958年2月15日生 | 1981年4月 2002年7月 2005年7月 2008年10月 2010年7月 2015年9月 | 当社入社 当社東北事業部次長 当社東北事業部長 当社執行役員東北事業部長 当社執行役員ストックマネジメント事業部長 当社取締役ストックマネジメント事業部長(現任) | (注)2 | 2 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常勤監査役 | 池 辺 孝 博 | 1950年12月17日生 | 1973年4月 | 当社入社 | (注)3 | 15 | |
2001年7月 | 当社本社事業部設計部長 | ||||||
2002年7月 | 当社本社事業部次長兼設計部長 | ||||||
2006年7月 | 当社ストックマネジメント事業部長 | ||||||
2006年10月 | 当社執行役員ストックマネジメント事業部長 | ||||||
2010年7月 | 当社品質システム部長 | ||||||
2014年10月 | 当社品質システム部長兼監査室長 | ||||||
2015年9月 2016年3月 | 当社常勤監査役(現任) 福山ビジネスネットワーク株式会社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 福 田 玄 祥 | 1938年2月28日生 | 1968年4月 | 弁護士登録(大阪弁護士会所属) | (注)3 | ― | |
1971年12月 | 福岡県弁護士会小倉部会に登録換 | ||||||
1995年4月 | 福岡県弁護士会会長 | ||||||
1996年4月 | 日本弁護士連合会副会長 | ||||||
1999年5月 | 北九州人権擁護委員協議会会長 | ||||||
2000年9月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 野 田 仁 志 | 1949年10月28日生 | 2003年7月 | 鳥栖税務署長 | (注)3 | ― | |
2004年7月 | 福岡国税局調査査察部査察管理課長 | ||||||
2006年7月 | 広島国税局不服審判所部長審判官 | ||||||
2007年7月 | 福岡国税局調査査察部次長 | ||||||
2008年7月 | 博多税務署長 | ||||||
2009年8月 | 税理士登録、野田仁志税理士事務所開業(現任) | ||||||
2012年9月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 125 |
(注) 1 監査役 福田玄祥氏および野田仁志氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
2 取締役の任期は、2016年6月期に係る定時株主総会終結の時から2017年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 監査役の任期は、2016年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 当社は、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
福 地 昌 能 | 1954年9月15日生 | 1978年10月 | 監査法人中央会計事務所入所 | ― |
1982年3月 | 公認会計士開業登録 | |||
1992年8月 | 中央監査法人社員 | |||
1995年7月 | 福地公認会計士事務所開設(現任) | |||
2001年7月 | 北九州市住宅供給公社監事(現任) | |||
2005年9月 | 当社監査役補欠者 | |||
2012年6月 | 当社監査役 | |||
2012年9月2014年6月 | 当社監査役補欠者(現任) 大石産業株式会社監査役(現任) |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04918] S1008QR7)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。