男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
代表取締役社長 | | 冨安 徳久 | 1960年7月5日生 |
|
| | 1979年6月 | 西日本セレモニー山口典礼 | | 山口店入社 | 1982年9月 | 株式会社出雲殿入社 | 1994年3月 | 有限会社名古屋丸八互助会入社 | 1997年7月 | 当社設立 代表取締役社長就任(現任) |
| (注)6 | 929,000 |
専務取締役 | 人財・事業開発本部長 | 岡留 昌吉 | 1961年3月20日生 |
|
| | 1982年3月 | 有限会社名古屋丸八互助会入社 | 2004年5月 | 有限会社みどり葬祭設立 | | 代表取締役社長就任 | 2005年10月 | 当社入社 葬祭推進本部長 | 2006年7月 | 執行役員フランチャイズ事業本部長 | 2007年10月 | 執行役員葬祭推進本部長 | 2007年12月 | 取締役就任 葬祭推進本部長 | 2008年4月 | 取締役フランチャイズ事業本部長 | 2011年12月 | 常務取締役フランチャイズ事業本部長 | 2012年10月 | 常務取締役人財・事業開発本部長 | 2014年10月 | 専務取締役人財・事業開発本部長(現任) |
| (注)6 | 18,400 |
常務取締役 | 経営企画室長 | 辻 耕平 | 1972年3月31日生 |
|
| | 1990年4月 | 株式会社サガミチェーン入社 | 2007年1月 | 同社社長室長 | 2011年4月 | 当社入社 | 2011年10月 | 執行役員経営企画室長 | 2013年12月 | 取締役就任 経営企画室長 | 2014年10月 | 常務取締役経営企画室長(現任) |
| (注)6 | 7,900 |
常務取締役 | 葬祭事業本部長 | 宮﨑 芳幸 | 1976年6月3日生 |
|
| | 2000年5月 | 当社入社 | 2004年10月 | 葬祭営業本部長 | 2006年7月 | 執行役員葬祭営業本部長 | 2007年12月 | 取締役就任 葬祭営業本部長 | 2008年4月 | 取締役葬祭事業本部長 | 2012年10月 | 取締役葬祭事業本部長兼フランチャイズ開発本部長 | 2012年12月 | 取締役葬祭事業本部長 | 2014年10月 | 常務取締役葬祭事業本部長 (現任) |
| (注)6 | 37,200 |
取締役 | 管理本部長 | 山本 克己 | 1964年4月22日生 |
|
| | 2003年5月 | 株式会社ファブリカコミュニケーションズ入社 経理部長 | 2007年4月 | 株式会社アイ・シー・アール入社 管理本部長 | 2009年3月 2009年7月 | 当社入社 経理課長 執行役員管理本部長 | 2009年12月 | 取締役就任 管理本部長(現任) |
| (注)6 | 10,200 |
取締役 | フランチャイズ事業本部長 | 眞邉 健吾 | 1974年7月12日生 |
|
| | 1993年4月 | 日産自動車株式会社入社 | 2007年11月 | 当社入社 | 2010年1月 | 人財開発部 部長代理 | 2014年10月 | 執行役員フランチャイズ事業本部付部長 | 2015年12月 | 取締役就任 フランチャイズ事業本部長(現任) |
| (注)6 | 1,900 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
取締役 | | 森 善良 | 1944年6月29日生 |
|
| | 1968年3月 | 四日市倉庫株式会社 | | (現日本トランスシティ株式会社)入社 | 2001年6月 | 日本トランスシティ株式会社 取締役 | | トランスシティロジスティクス中部株式会社 代表取締役社長 | 2003年6月 | 日本トランスシティ株式会社 常務取締役 | 2007年6月 | 日本トランスシティ株式会社 常任顧問 極東冷蔵株式会社 代表取締役社長 | 2014年2月 | 株式会社アスト 取締役(現任) | 2015年12月 | 当社取締役就任(現任) |
| (注)6 | 200 |
取締役 | | 小木曽 正人 | 1975年5月11日生 |
|
| | 1999年10月 | 監査法人トーマツ | | (現有限責任監査法人トーマツ)名古屋事務所入所 | 2003年6月 | 公認会計士登録 | 2012年12月 | 小木曽公認会計士事務所設立 (現任) | 2013年1月 | 税理士登録 | 2014年5月 | 株式会社トレジャリンク設立 代表取締役社長(現任) | 2015年12月 | 当社取締役就任(現任) |
| (注)6 | 100 |
常勤監査役 | | 深澤 廣 | 1938年10月22日生 |
|
| | 1962年3月 | パブリカ名古屋株式会社 | | (現トヨタカローラ名古屋株式会社)入社 | 1999年4月 | 株式会社プロトコーポレーション入社 | 2003年4月 | 当社入社 内部監査室 | 2003年7月 | 常勤監査役就任(現任) |
| (注)5 | 84,500 |
監査役 | | 稲生 浩子 | 1962年6月13日生 |
|
| | 1996年4月 | 樋口繁男税理士事務所入所 | 1998年5月 | 税理士登録 | 1999年1月 | 稲生浩子税理士事務所設立 | | 同所所長(現任) | 2005年12月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注)4 | 12,000 |
監査役 | | 出口 紘一 | 1941年4月3日生 |
|
| | 1965年3月 | 四日市倉庫株式会社 | | (現日本トランスシティ株式会社)入社 | 1998年6月 | 同社監査役就任 | 2002年6月 | 中部コールセンター株式会社監査役就任 | 2006年12月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注)5 | 5,300 |
| | | | 計 | | 1,106,700 |
(注)1.当社では、経営の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を分離するために執行役員制度を導入しております。
執行役員は次のとおりであります。
山崎 勝広(葬祭事業本部東海事業部長)
近藤 恭司(葬祭事業本部関東事業部長)
2.森善良氏及び小木曽正人氏は、社外取締役であります。
3.稲生浩子氏及び出口紘一氏は、社外監査役であります。
4.2013年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2014年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.2016年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
| | | |
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) |
村瀬 眞人 | 1950年6月1日生 |
|
| | 1971年3月 | トヨタカローラ名古屋株式会社入社 | 2006年10月 | 同社特販部長(現任) |
| 2,800 |
8.所有株式数は2016年11月30日現在の株式数を記載しております。