有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1009TD8
エルナー株式会社 役員の状況 (2016年12月期)
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 | 社長執行役員 | 山 﨑 眞 哉 | 1962年3月29日生 | 1985年4月 | オムロン㈱入社 | 2016年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2017年12月期にかかる定時株主総会の終結時まで | ― |
2000年4月 | 同社ヨーロッパ本社(オランダ)経営企画室長兼マーケティングダイレクター | ||||||
2005年4月 | 同社京都本社コントロール機器統轄事業部企画室長 | ||||||
2009年4月 | 同社京都本社執行役員オートメーション統轄事業部長 | ||||||
2015年4月 | ABB日本ベーレー㈱代表取締役社長 | ||||||
2016年12月 | 当社上席執行役員 | ||||||
2017年3月 | 当社代表取締役社長執行役員(現在) | ||||||
取締役 | 上席執行役員 財務経理部長 兼プリント回路事業本部副本部長 | 安 藤 正 直 | 1956年3月29日生 | 1978年12月 | 当社入社 | 2016年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2017年12月期にかかる定時株主総会の終結時まで | 82.0 |
1995年3月 | 当社管理部経理グループ主査 | ||||||
1995年8月 | ELNA PCB(M)SDN.BHD.出向 | ||||||
1997年8月 | 当社社長室経理グループリーダー | ||||||
2008年1月 | 当社経営企画部長 | ||||||
2008年7月 | 当社執行役員経営企画部長 | ||||||
2009年3月 | 当社取締役執行役員経営企画部長 | ||||||
2009年6月 | ELNA PCB(M)SDN.BHD.取締役 | ||||||
2011年1月 | 当社取締役上席執行役員経営企画部長 | ||||||
当社プリント回路事業本部副本部長(現在) | |||||||
2014年4月 | 当社取締役上席執行役員財務経理部長(現在) | ||||||
取締役 | 上席執行役員 経営企画部長 | 村 田 健 一 郎 | 1955年1月23日生 | 1979年4月 | ㈱日本興業銀行(現、㈱みずほ銀行)入行 | 2016年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2017年12月期にかかる定時株主総会の終結時まで | 24.0 |
2001年3月 | 同行国際融資部副部長 | ||||||
2002年4月 | ㈱みずほコーポレート銀行(現、㈱みずほ銀行)国際営業部次長 | ||||||
2004年4月 | 第一化成㈱取締役常務執行役員管理本部長 | ||||||
2006年7月 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱入社 | ||||||
㈱すみや取締役執行役員財務部長(出向) | |||||||
2011年1月 | オプトレックス㈱取締役執行役員経営企画室長 | ||||||
2012年3月 | 当社入社 | ||||||
2012年6月 | 当社執行役員管理部長 | ||||||
2013年9月 | エルナーエナジー㈱代表取締役社長(現在) | ||||||
2014年4月 | 当社執行役員経営企画部長 | ||||||
2015年3月 | 当社取締役執行役員経営企画部長 | ||||||
2016年3月 | 当社取締役上席執行役員経営企画部長(現在) | ||||||
取締役 | 福 田 智 光 | 1964年11月26日生 | 1990年4月 | 太陽誘電㈱入社 | 2016年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2017年12月期にかかる定時株主総会の終結時まで | ― | |
2002年4月 | 同社経営管理グループ経営管理部課長 | ||||||
2007年4月 | 同社経営本部経営管理部部長 | ||||||
2013年10月 | 同社執行役員経営企画本部経営戦略室室長 | ||||||
2015年3月 | 当社取締役(現在) | ||||||
2016年4月 | 太陽誘電㈱上席執行役員経営企画本部副本部長(現在) | ||||||
取締役 | 篠 原 英 美 | 1950年8月29日生 | 1974年4月 | 三井物産㈱入社 | 2016年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2017年12月期にかかる定時株主総会の終結時まで | 7.0 | |
1994年4月 | 同社本店法務部法務第一室長 | ||||||
2003年5月 | 同社本店法務部法務第四室長 | ||||||
2005年11月 | 同社検査役 | ||||||
2010年6月 | 三井物産プラントシステム㈱ | ||||||
常勤監査役 | |||||||
2014年6月 | 同社常勤監査役を退任 | ||||||
2015年3月 | 当社取締役(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常勤監査役 | 風 早 健 史 | 1955年7月2日生 | 1979年4月 | ㈱第一勧業銀行(現、㈱みずほ銀行)入行 | 2014年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2018年12月期にかかる定時株主総会の終結時まで | ― | |
2000年8月 | 同行秦野支店支店長 | ||||||
2002年7月 | 同行祐天寺支店支店長 | ||||||
2004年5月 | 同行融資部審査役 | ||||||
2007年1月 | 成美堂出版㈱に転籍 | ||||||
2008年11月 | 同社代表取締役 | ||||||
2013年10月 | 同社代表取締役退任 | ||||||
2014年4月 | ㈱雄飛堂総務部長 | ||||||
2015年3月 | 当社常勤監査役(現在) | ||||||
監査役 | 桑 島 孝 | 1952年4月29日生 | 1975年4月 | 東光㈱入社 | 2015年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2019年12月期にかかる定時株主総会の終結時まで | ― | |
1998年4月 | 同社欧州全域現地統括 | ||||||
2006年7月 | 同社執行役員半導体事業センター長 | ||||||
2008年6月 | 同社取締役商品本部副本部長 | ||||||
2011年8月 | 同社取締役経営企画センター及び品質保証センター担当 | ||||||
2012年7月 | 同社取締役常務執行役員営業センター担当 | ||||||
2015年3月 | 同社常任顧問 | ||||||
2016年3月 | 当社監査役(現在) | ||||||
監査役 | 園 田 了 詳 | 1950年11月15日生 | 1973年3月 | 当社入社 | 2015年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2019年12月期にかかる定時株主総会の終結時まで | 4.0 | |
1993年10月 | 当社コンデンサ関東支店東北営業所長 | ||||||
1998年10月 | 当社コンデンサ事業本部技術統括部技術開発グループリーダー | ||||||
2004年11月 | 当社コンデンサ事業本部副営業統括部長兼海外営業第一部長 | ||||||
2005年8月 | 当社管理統括部長 | ||||||
2007年1月 | 当社内部監査室長 | ||||||
2014年3月 | 当社補欠監査役 | ||||||
2014年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
2015年3月 | 当社監査役(現在) | ||||||
計 | 117.0 |
(注) 1.取締役福田智光、篠原英美の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役風早健史、桑島孝の各氏は、社外監査役であります。
3.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務者も含め7名で、上記のほか、南洋一郎(プリント回路事業本部長)、田邊芳彦(プリント回路事業本部副本部長兼営業統括部長)、谷中弘(コンデンサ事業本部長)、山本真史(管理部長)で構成されております。
4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
樋 口 收 | 1960年5月31日生 | 1991年4月 | 弁護士登録 | ― |
2004年1月 | 敬和綜合法律事務所設立 | |||
パートナー就任(現在) | ||||
2006年4月 | ㈱キャピタルメディカ監査役 | |||
2008年6月 | ㈱大泉製作所監査役 | |||
2009年6月 | 日本水産㈱補欠監査役 | |||
2013年6月 | 同社監査役(現在) | |||
2015年3月 | 当社補欠監査役(現在) |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01925] S1009TD8)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。